EP4046076 - CALCUL NEUROSYMBOLIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.07.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.09.2021 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | 07.06.2024 | Premier rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SRI International 333 Ravenswood Avenue Menlo Park, CA 94025-3539 / US | [2022/34] | Inventeur(s) | 01 /
BYRNES, John 13234 Frame Court Poway, CA 92064 / US | 02 /
ROHWER, Richard 11162 Promesa Drive San Diego, CA 92124 / US | 03 /
SILBERFARB, Andrew 13550 Russet Leaf Lane San Diego, CA 92129 / US | [2022/34] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2022/34] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 21768909.0 | 15.03.2021 | [2022/34] | WO2021US22401 | Numéro de priorité, date | US202062987687P | 10.03.2020 Format original publié: US 202062987687 P | [2022/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021184013 | Date: | 16.09.2021 | Langue: | EN | [2021/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4046076 | Date: | 24.08.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.09.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 16.09.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.10.2023 | Classification | IPC: | G06N3/02, G06N7/00, H03K19/00, G06N3/042, G06N3/084 | [2023/48] | CPC: |
G06N3/084 (EP,US);
G06N3/042 (EP,US)
|
Précédent IPC [2022/34] | G06N3/02, G06N7/00, H03K19/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/34] | Titre | Allemand: | NEURONAL-SYMBOLISCHES RECHNEN | [2022/34] | Anglais: | NEURAL-SYMBOLIC COMPUTING | [2022/34] | Français: | CALCUL NEUROSYMBOLIQUE | [2022/34] | Entrée dans la phase régionale | 17.05.2022 | Taxe nationale de base payée | 17.05.2022 | Taxe de recherche payée | 17.05.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.05.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.05.2022 | Requête en examen déposée [2022/34] | 15.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Requête en restitutio in integrum: | 13.06.2022 | Date de la requête | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]EP3291146 (FUJITSU LTD [JP]); | [I]WO2018208813 (STANFORD RES INST INT [US]); | Recherche internationale | [A]US2005194993 (LABLANS PETER [US]) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2007239632 (BURGES CHRISTOPHER J [US], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2012158685 (WHITE RYEN W [US], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2014201126 (ZADEH LOTFI A [US], et al) [A] 1-20* entire document *; | [A] - BESOLD et al., "Reasoning in non-probabilistic uncertainty: Logic programming and neural-symbolic computing as examples", Minds and Machines, vol. 27, no. 1, (2017309), pages 37 - 77, URL: https://arxiv.org/pdf/1701.05226.pdf, (20210510), XP036203005 [A] 1-20 * entire document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11023-017-9428-3 | [A] - GARCEZ et al., "Neural-symbolic learning and reasoning: contributions and challenges", City, University of London Institutional Repository, (20150512), URL: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/11838, (20210510), XP055854411 [A] 1-20 * entire document * |