EP3994809 - FORMATS DE MODULATION AVEC EFFICACITÉ SPECTRALE FRACTIONNAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.08.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.08.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 31.07.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.03.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 22.09.2021 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ciena Corporation 7035 Ridge Road Hanover, MD 21076 / US | [2022/19] | Inventeur(s) | 01 /
REIMER, Michael Ottawa Ontario K2K 0L1 / CA | 02 /
OVEIS GHARAN, Shahab San Jose California 95134 / US | 03 /
HARLEY, James Ottawa Ontario K2K 0L1 / CA | [2022/19] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2022/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21769807.5 | 03.09.2021 | [2022/19] | WO2021IB58066 | Numéro de priorité, date | US202017018495 | 11.09.2020 Format original publié: US202017018495 | [2022/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022053922 | Date: | 17.03.2022 | Langue: | EN | [2022/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3994809 | Date: | 11.05.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.03.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3994809 | Date: | 28.09.2022 | Langue: | EN | [2022/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.03.2022 | Classification | IPC: | H04B10/516, H04B10/532, H04B10/54 | [2022/19] | CPC: |
H04B10/5161 (EP,US);
H04B10/6162 (US);
H04B10/532 (EP,US);
H04B10/541 (EP);
H04L27/3405 (US);
H04L27/367 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/19] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MODULATIONSFORMATE MIT FRAKTIONIERTER SPEKTRALER EFFIZIENZ | [2022/19] | Anglais: | MODULATION FORMATS WITH FRACTIONAL SPECTRAL EFFICIENCY | [2022/19] | Français: | FORMATS DE MODULATION AVEC EFFICACITÉ SPECTRALE FRACTIONNAIRE | [2022/19] | Entrée dans la phase régionale | 17.12.2021 | Taxe nationale de base payée | 17.12.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.12.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.12.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/19] | 17.12.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.08.2022 | Taxe de délivrance payée | 18.08.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.08.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.06.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/36] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 28.09.2022 | AT | 28.09.2022 | CZ | 28.09.2022 | DK | 28.09.2022 | EE | 28.09.2022 | ES | 28.09.2022 | FI | 28.09.2022 | HR | 28.09.2022 | IT | 28.09.2022 | LT | 28.09.2022 | LV | 28.09.2022 | MC | 28.09.2022 | PL | 28.09.2022 | RO | 28.09.2022 | RS | 28.09.2022 | SE | 28.09.2022 | SI | 28.09.2022 | SK | 28.09.2022 | SM | 28.09.2022 | NO | 28.12.2022 | GR | 29.12.2022 | IS | 28.01.2023 | PT | 30.01.2023 | [2024/28] |
Précédent [2024/27] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
IT | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/34] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/26] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [A] - KOJIMA KEISUKE ET AL, "Nonlinearity-tolerant time domain hybrid modulation for 4-8 bits/symbol based on 2A8PSK", 2017 OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS CONFERENCE AND EXHIBITION (OFC), OSA, (20170319), pages 1 - 3, XP033101426 [A] 1-15 * the whole document * | [AD] - MARTIN SJÖDIN ET AL, "Comparison of 128-SP-QAM with PM-16-QAM", OPTICS EXPRESS, (20120409), vol. 20, no. 8, doi:10.1364/OE.20.008356, ISSN 1094-4087, page 8356, XP055134850 [AD] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1364/OE.20.008356 | par le demandeur | US10735135 | - WINZER, "High-Spectral-Efficiency Optical Modulation Formats", Journal of Lightwave technology, (20120000), vol. 30, doi:10.1109/JLT.2012.2212180, XP011486096 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JLT.2012.2212180 | - AGRELLKARLSSON, "Power-Efficient Modulation Formats in Coherent Transmission Systems", Journal of Lightwave Technology, (20090000), vol. 27 | - SJODIN et al., "Comparison of 128-SP-QAM with PM-16-QAM", Optics Express, (20120000), vol. 20, doi:10.1364/OE.20.008356, XP055134850 DOI: http://dx.doi.org/10.1364/OE.20.008356 |