EP4131316 - DISPOSITIF DE PUISSANCE PERMETTANT DE DÉTECTER EN CONTINU DES POSITIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 11.03.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 11.03.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LS ELECTRIC CO., LTD. LS Tower 127, LS-ro, Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14119 / KR | [2023/06] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Young 40, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14118 / KR | 02 /
SEO, Min-Kyu 40, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14118 / KR | [2023/06] | Mandataire(s) | K&L Gates LLP Karolinen Karree Karlstraße 12 80333 München / DE | [2023/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21780263.6 | 29.03.2021 | [2023/06] | WO2021KR03874 | Numéro de priorité, date | KR20200041146 | 03.04.2020 Format original publié: KR 20200041146 | [2023/06] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021201538 | Date: | 07.10.2021 | Langue: | KO | [2021/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4131316 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | EN | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.10.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.08.2023 | Classification | IPC: | H01H71/52, H01H71/04, H01H71/06, H02B11/127, H02B11/10 | [2023/36] | CPC: |
H02B11/167 (EP,US);
H01H71/522 (KR);
H02B1/36 (US);
H01H71/04 (KR);
H01H71/06 (KR);
H02B11/02 (EP);
|
Précédent IPC [2023/06] | H01H71/52, H01H71/04, H01H71/06, H02B11/127 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Titre | Allemand: | LEISTUNGSVORRICHTUNG ZUR KONTINUIERLICHEN ERKENNUNG VON EIN- UND AUSSTIEGSPOSITIONEN | [2023/06] | Anglais: | POWER DEVICE FOR CONTINUOUSLY DETECTING ENTRY AND EXIT POSITIONS | [2023/06] | Français: | DISPOSITIF DE PUISSANCE PERMETTANT DE DÉTECTER EN CONTINU DES POSITIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE | [2023/06] | Entrée dans la phase régionale | 07.10.2022 | Traduction produite | 07.10.2022 | Taxe nationale de base payée | 07.10.2022 | Taxe de recherche payée | 07.10.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.10.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.10.2022 | Requête en examen déposée [2023/06] | 08.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.03.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]KR200340100Y ; | [A]WO2017011536 (ABB SCHWEIZ AG [CH], et al); | [IA]CN107275970 (ZHONGKE ELECTRIC POWER EQUIPMENT GROUP CO LTD); | [IA]CN109861125 (YINCHUAN LIHENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO LTD) | Recherche internationale | [A]KR19990055497 ; | [Y]KR200340100Y ; | [Y]KR20110037793 (LSIS CO LTD [KR]); | [A]KR20130000281 (LSIS CO LTD [KR]); | [Y]JP2014033590 (CHUGOKU ELECTRIC POWER) |