EP4129176 - BIOCAPTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 08.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nitto Denko Corporation 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | [2023/06] | Inventeur(s) | 01 /
YOSHIOKA, Ryoma c/o Nitto Denko Corporation, 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | 02 /
KONDO, Sota c/o Nitto Denko Corporation, 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | 03 /
ODANE, Chiharu c/o Nitto Denko Corporation, 1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 / JP | [2023/06] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2023/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21780568.8 | 25.03.2021 | [2023/06] | WO2021JP12649 | Numéro de priorité, date | JP20200059649 | 30.03.2020 Format original publié: JP 2020059649 | [2023/06] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021200575 | Date: | 07.10.2021 | Langue: | JA | [2021/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4129176 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | EN | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.10.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2023 | Classification | IPC: | A61B5/25, A61B5/00, A61B5/257 | [2023/31] | CPC: |
A61B5/6833 (EP);
A61B5/257 (EP,US);
A61B5/263 (US);
A61B2560/0412 (EP);
A61B2562/125 (US);
A61B2562/164 (US);
A61B2562/18 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2023/06] | A61B5/25 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Titre | Allemand: | BIOSENSOR | [2023/06] | Anglais: | BIOSENSOR | [2023/06] | Français: | BIOCAPTEUR | [2023/06] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.2022 | Traduction produite | 21.09.2022 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2022 | Taxe de recherche payée | 21.09.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.09.2022 | Requête en examen déposée [2023/06] | 29.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.12.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2014303521 (NAKAMURA OSAMU [JP], et al) [A] 1-11 * abstract * * claims 1,2 ** the whole document *; | [XI]US2017164860 (HUNG MING-WEI [TW], et al) [X] 1-4,11 * abstract * * paragraphs [0028] - [0034] - [0042]; figures 1-3; claims 1,5,7 * [I] 5-10; | [A]WO2019131203 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) [A] 1-11 * abstract * * paragraphs [0035] , [0036]; figure 2 * * the whole document * | Recherche internationale | [A]JPS62284629 (MINNESOTA MINING & MFG) [A] 1-11 * , entire text, all drawings *; | [A]JP2013531512 (IRHYTHM TECHNOLOGIES, INC.) [A] 1-11* , entire text, all drawings *; | [A]JP2016515022 (VITAL CONNECT INC.) [A] 1-11 * , entire text, all drawings *; | [A]WO2017068751 (NEC CORP [JP]) [A] 1-11 * , entire text, all drawings * | par le demandeur | JPH0237618B | JP2020059649 |