EP4127802 - SYSTÈMES DE CONNEXION POUSSER-TIRER POUR FIBRES OPTIQUES RENFORCÉS PAR PASTILLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CommScope Technologies LLC 1100 CommScope Place SE Hickory, NC 28602 / US | [2023/06] | Inventeur(s) | 01 /
LU, Yu CommScope, Attention: IP Legal Department, 1100 CommScope Place SE Hickory, North Carolina 28602 / US | 02 /
KOSTECKA, Ryan CommScope, Attention: IP Legal Department, 1100 CommScope Place SE Hickory, North Carolina 28602 / US | 03 /
DIEPSTRATEN, Patrick Jacques Ann CommScope, Attention: IP Legal Department, 1100 CommScope Place SE Hickory, North Carolina 28602 / US | [2023/06] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2023/06] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 21781363.3 | 02.04.2021 | [2023/06] | WO2021US25599 | Numéro de priorité, date | US202063004400P | 02.04.2020 Format original publié: US 202063004400 P | US202063089678P | 09.10.2020 Format original publié: US 202063089678 P | [2023/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021203012 | Date: | 07.10.2021 | Langue: | EN | [2021/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4127802 | Date: | 08.02.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.10.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.02.2024 | Classification | IPC: | G02B6/38 | [2023/06] | CPC: |
G02B6/3825 (EP,US);
G02B6/3831 (US);
G02B6/3849 (EP,US);
G02B6/389 (EP);
G02B6/3891 (EP,US);
G02B6/3893 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Titre | Allemand: | ROBUSTE PUSH-PULL-GLASFASERVERBINDUNGSSYSTEME | [2023/06] | Anglais: | RUGGEDIZED PUSH-PULL FIBER OPTIC CONNECTION SYSTEMS | [2023/06] | Français: | SYSTÈMES DE CONNEXION POUSSER-TIRER POUR FIBRES OPTIQUES RENFORCÉS PAR PASTILLE | [2023/06] | Entrée dans la phase régionale | 19.09.2022 | Taxe nationale de base payée | 19.09.2022 | Taxe de recherche payée | 19.09.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.09.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.09.2022 | Requête en examen déposée [2023/06] | 10.09.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.09.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]CN108318975 (FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECH CO LTD) [X] 1,9,11,13 * figures 1-10 * * paragraphs [0075] - [0136] * * claim 3 *[I] 2-8,10,12,14,15; | [XI]CN109239857 (YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO) [X] 1-4,6,9,11,13 * figures 1-9, 11, 12 * * paragraphs [0013] , [ 0028] , [ 0029] * * claims 8, 9 * [I] 5,7,8,10,12,14,15 | Recherche internationale | [XY]WO2018065293 (HUBER SUHNER [CH]) [X] 1-8,16-17,28-29 * pages 3, 15-17 and figures 4-6, 10-12 * [Y] 30-41; | [Y]WO2019006195 (CORNING RES & DEV CORP [US]) [Y] 30-41 * paragraphs [0119]-[0121] and figures 40-51 *; | [A]US2019041587 (WALDRON MARK [US], et al) [A] 1-8,16-17,28-41* claim 1 and figure 3 *; | [A]US2019137697 (JENSEN JOSEPH CLINTON [US], et al) [A] 1-8,16-17,28-41 * claim 1 and figure 3 *; | [A]US2019384017 (LU YU [US]) [A] 1-8,16-17,28-41 * paragraphs [0047]-[0052] and figure 7 * |