EP4030421 - PROCÉDÉ DE CONVERSION D'UNE CARACTÉRISTIQUE VOCALE DE LA VOIX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.06.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.05.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2024 | Demande réputée retirée | publié le 05.06.2024 [2024/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINDS LAB INC. Rm.307, 96, Gajeongbuk-ro Yuseong-gu Daejeon 34111 / KR | [N/P] |
Précédent [2022/29] | Pour tous les Etats désignés MINDS LAB INC. Rm.307, 96, Gajeongbuk-ro Yuseong-gu, Daejeon 34111 / KR | Inventeur(s) | 01 /
CHOI, Hong Seop Yongin-si Gyeonggi-do 16859 / KR | 02 /
PARK, Seung Won Yongin-si Gyeonggi-do 16857 / KR | [2022/29] | Mandataire(s) | Loyer & Abello 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris / FR | [2022/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21783381.3 | 03.08.2021 | [2022/29] | WO2021KR10116 | Numéro de priorité, date | KR20200154581 | 18.11.2020 Format original publié: KR 20200154581 | [2022/29] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022108040 | Date: | 27.05.2022 | Langue: | KO | [2022/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4030421 | Date: | 20.07.2022 | Langue: | EN | [2022/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 27.05.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.2023 | Classification | IPC: | G10L21/007, G10L13/033, G10L13/08, G10L13/02, G10L13/047, G10L15/26, G10L15/06, G10L15/04, G06N3/08, G06N3/044, G06N3/045, G06N3/084 | [2023/28] | CPC: |
G10L21/007 (EP);
G10L21/013 (US);
G06N3/044 (EP);
G06N3/045 (EP,US);
G06N3/08 (US);
G06N3/084 (EP);
G10L13/02 (EP);
G10L25/30 (US);
G10L13/033 (EP);
G10L13/047 (EP);
G10L13/08 (EP);
G10L15/26 (EP);
G10L2021/0135 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2022/29] | G10L13/033, G10L13/08, G10L15/26, G10L15/06, G10L15/04, G06N3/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/29] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR UMWANDLUNG DER SPRACHMERKMALE VON SPRACHE | [2022/29] | Anglais: | METHOD FOR CONVERTING VOICE FEATURE OF VOICE | [2022/29] | Français: | PROCÉDÉ DE CONVERSION D'UNE CARACTÉRISTIQUE VOCALE DE LA VOIX | [2022/29] | Entrée dans la phase régionale | 15.10.2021 | Traduction produite | 15.10.2021 | Taxe nationale de base payée | 15.10.2021 | Taxe de recherche payée | 15.10.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.10.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.10.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.10.2021 | Requête en examen déposée [2022/29] | 10.01.2024 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/23] | 01.02.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/23] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2023 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2019385628 (NAKASHIKA TORU [JP]) [A] 1-5 * paragraphs [0003] , [0039] - [0054] * * figure 1 *; | [A]US2020082806 (KIM TAESU [KR], et al) [A] 1-5 * paragraphs [0041] , [0066] - [0075] - [0078] ** figures 8, 10 *; | [A] - TAKASHI NOSE ET AL, "Speaker-independent HMM-based voice conversion using adaptive quantization of the fundamental frequency", SPEECH COMMUNICATION, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS , AMSTERDAM, NL, vol. 53, no. 7, doi:10.1016/J.SPECOM.2011.05.001, ISSN 0167-6393, (20110502), pages 973 - 985, (20110510), XP028378127 [A] 1-5 * section 3.4 * * figure 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2011.05.001 | Recherche internationale | [A]JP2008058696 (NARA INST SCIENCE & TECHNOLOGY, et al); | [Y]KR101666930B (UNIV SEOUL NAT R & DB FOUND [KR]); | [A]US2018342256 (HUFFMAN WILLIAM CARTER [US], et al); |