EP4018657 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE VIDÉOCODAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.05.2022 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 30.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tencent America LLC 2747 Park Boulevard Palo Alto, California 94306 / US | [N/P] |
Précédent [2022/26] | Pour tous les Etats désignés Tencent America LLC 2747 Park Boulevard Palo Alto, California 94306 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Lien-Fei c/o Tencent America LLC 2747 Park Boulevard Palo Alto, California 94306 / US | 02 /
LI, Xiang c/o Tencent America LLC 2747 Park Boulevard Palo Alto, California 94306 / US | 03 /
LIU, Shan c/o Tencent America LLC 2747 Park Boulevard Palo Alto, California 94306 / US | [2022/26] | Mandataire(s) | EP&C P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [2022/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21788455.0 | 08.04.2021 | [2022/26] | WO2021US26309 | Numéro de priorité, date | US202063009293P | 13.04.2020 Format original publié: US 202063009293 P | US202117211199 | 24.03.2021 Format original publié: US202117211199 | [2022/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021211347 | Date: | 21.10.2021 | Langue: | EN | [2021/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4018657 | Date: | 29.06.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.10.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 21.10.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.09.2022 | Classification | IPC: | H04N19/186, H04N19/184, H04N19/115, H04N19/157, H04N19/70 | [2022/40] | CPC: |
H04N19/61 (EP,KR,US);
H04N19/44 (KR,US);
G06T7/37 (US);
H04N19/115 (EP);
H04N19/12 (EP,KR);
H04N19/122 (KR);
H04N19/157 (EP);
H04N19/159 (EP,KR);
H04N19/176 (EP,KR,US);
H04N19/186 (EP,KR,US);
H04N19/46 (KR,US);
H04N19/70 (EP);
G06T9/007 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2022/26] | H04N19/186, H04N19/184 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/26] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VIDEOCODIERUNG | [2022/26] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR VIDEO CODING | [2022/26] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE VIDÉOCODAGE | [2022/26] | Entrée dans la phase régionale | 22.03.2022 | Taxe nationale de base payée | 22.03.2022 | Taxe de recherche payée | 22.03.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.03.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/26] | 16.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.02.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I] - L-F CHEN (TENCENT) ET AL, "CU level transform size restriction for adaptive color transform", no. m53283 ; JVET-R0305, (20200409), 130. MPEG MEETING; 20200420 - 20200424; ALPBACH; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, URL: http://phenix.int-evry.fr/mpeg/doc_end_user/documents/130_Alpbach/wg11/m53283-JVET-R0305-v2-JVET-R0305_v2.zip JVET-R0305_WD(on_top_of_JVET-Q2001-vE).docx, (20200409), XP030286429 [I] 1-11 *sections 7.4.11.5, 7.3.10.9 and 7.3.10.5 * | [A] - L-F CHEN (TENCENT) ET AL, "CU level transform size restriction for adaptive color transform", no. m53283 ; JVET-R0305, (20200409), 130. MPEG MEETING; 20200420 - 20200424; ALPBACH; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, URL: http://phenix.int-evry.fr/mpeg/doc_end_user/documents/130_Alpbach/wg11/m53283-JVET-R0305-v2-JVET-R0305_v2.zip JVET-R0305-v2.docx, (20200409), XP030286430 [A] 1-11 * the whole document * | [XP] - L-F CHEN (TENCENT) ET AL, "CU level transform size restriction for adaptive color transform", no. m53283 ; JVET-R0305, (20200414), 130. MPEG MEETING; 20200420 - 20200424; ALPBACH; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11),, URL: http://phenix.int-evry.fr/mpeg/doc_end_user/documents/130_Alpbach/wg11/m53283-JVET-R0305-v3-JVET-R0305-v3.zip JVET-R0305-v3.docx, (20200414), XP030286432 [XP] 1-11 * the whole document * | [A] - CHEN J ET AL, "Algorithm description for Versatile Video Coding and Test Model 8 (VTM 8)", no. JVET-Q2002, (20200324), 17. JVET MEETING; 20200107 - 20200117; BRUSSELS; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ),, URL: http://phenix.int-evry.fr/jvet/doc_end_user/documents/17_Brussels/wg11/JVET-Q2002-v3.zip JVET-Q2002-v3.docx, (20200324), XP030288001 [A] 1-11 * sections 3.5.4 and 3.9.5 * | [A] - ZHAO (HUAWEI) Y ET AL, "CE6: Sub-block transform for inter blocks (CE6.1.2)", no. JVET-L0358, (20180930), pages 1 - 9, 12. JVET MEETING; 20181003 - 20181012; MACAO; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ),, URL: http://phenix.int-evry.fr/jvet/doc_end_user/documents/12_Macao/wg11/JVET-L0358-v2.zip JVET-L0358-v2.docx, (20180930), XP030194091 [A] 1-11 * the whole document * | Recherche internationale | [A]US8086052 (TOTH PETER [SE], et al) [A] 1-20* , entire document *; | [A]US9185405 (GUO LIWEI [US], et al) [A] 1-20 * , entire document *; | [YA]US2017318301 (LI BIN [CN], et al) [Y] 1, 4-7, 10, 13-16, 19 * , entire document, especially Abstract; para [0075]-[0077], [0117], [0223]-[0226], [0236]-[0240] * [A] 2-3, 8-9, 11-12, 17-18 and 20; | [YA]US2019116360 (HINZ TOBIAS [DE], et al) [Y] 1, 4-7, 10, 13-16, 19 * , entire document, especially Abstract; para [0310], [0453]-[0456] * [A] 2-3, 8-9, 11-12, 17-18and 20 |