EP4245010 - ENTITÉ DE PREUVE DE MERKLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.08.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.05.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 28.10.2021 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés nChain Licensing AG Grafenauweg 6 6300 Zug / CH | [2023/38] | Inventeur(s) | 01 /
ZHANG, Wei London W1W 8AP / GB | 02 /
AMMAR, Bassem London W1W 8AP / GB | 03 /
DAVIES, Jack, Owen London W1W 8AP / GB | 04 /
WRIGHT, Craig, Steven London W1W 8AP / GB | [2023/38] | Mandataire(s) | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [2023/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21790483.8 | 12.10.2021 | [2023/38] | WO2021EP78213 | Numéro de priorité, date | GB20200017731 | 10.11.2020 Format original publié: GB 202017731 | [2023/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022100946 | Date: | 19.05.2022 | Langue: | EN | [2022/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4245010 | Date: | 20.09.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.05.2022 | Classification | IPC: | H04L9/32 | [2023/38] | CPC: |
H04L9/3239 (EP,KR);
H04L9/3247 (EP,KR);
G06F16/2455 (GB,KR);
G06F16/27 (US);
G06F16/2272 (US);
H04L9/50 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/38] | Titre | Allemand: | MERKLE-PROOF-ENTITÄT | [2023/38] | Anglais: | MERKLE PROOF ENTITY | [2023/38] | Français: | ENTITÉ DE PREUVE DE MERKLE | [2023/38] | Entrée dans la phase régionale | 13.03.2023 | Taxe nationale de base payée | 13.03.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.03.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.03.2023 | Requête en examen déposée [2023/38] | 13.03.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 31.08.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2020165676 (NCHAIN HOLDINGS LTD [AG]) [A] 1-30 * abstract * * page 1, line 4 - page 36, line 25 ** figures 1-12 *; | [XI] - ALIN TOMESCU ET AL, "Catena: Preventing Lies with Bitcoin", IACR, INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CRYPTOLOGIC RESEARCH, (20161113), vol. 20161115:150307, pages 1 - 17, XP061022070 [X] 1,4,6,14,15,19,23,24,29,30 * the whole document * [I] 2,3,5,7-13,16-18,20-22,25-28 |