EP4226378 - PROCÉDÉS, SYSTÈMES ET DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DE DONNÉES DE SÉQUENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.07.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.04.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Changement - demandeur | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bruker Spatial Biology, Inc. 40 Manning Road Billerica, MA 01821 / US | [2024/32] |
Précédent [2023/33] | Pour tous les Etats désignés Nanostring Technologies, Inc. 530 Fairview Avenue North, Suite 2000 Seattle, WA 98109 / US | Inventeur(s) | 01 /
ASKOVICH, Peter Seattle, Washington 98103 / US | [2023/33] | Mandataire(s) | Cooley (UK) LLP 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ / GB | [2023/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21802495.8 | 08.10.2021 | [2023/33] | WO2021US54215 | Numéro de priorité, date | US202063089432P | 08.10.2020 Format original publié: US 202063089432 P | [2023/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022076847 | Date: | 14.04.2022 | Langue: | EN | [2022/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4226378 | Date: | 16.08.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.04.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.04.2022 | Classification | IPC: | G16B30/00, G16B50/00 | [2023/33] | CPC: |
G16B30/00 (EP,KR,US);
G16B50/00 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/33] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, SYSTEME UND VORRICHTUNGEN ZUR VERARBEITUNG VON SEQUENZDATEN | [2023/33] | Anglais: | METHODS, SYSTEMS AND DEVICES FOR PROCESSING SEQUENCE DATA | [2023/33] | Français: | PROCÉDÉS, SYSTÈMES ET DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DE DONNÉES DE SÉQUENCE | [2023/33] | Entrée dans la phase régionale | 28.04.2023 | Taxe nationale de base payée | 28.04.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.04.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.04.2023 | Requête en examen déposée [2023/33] | 28.04.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI] - MARCEL MARTIN, "Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing reads", EMBNET.JOURNAL, (20110802), vol. 17, doi:10.14806/ej.17.1.200, ISSN 1023-4152, page 10, XP055737194 [X] 1,15,29,36-38 * section "Algorithm"; section "Features" * [I] 1-38 DOI: http://dx.doi.org/10.14806/ej.17.1.200 | [X] - Anonymous, "Babraham Bioinformatics - Trim Galore!", (20200925), URL: https://web.archive.org/web/20200925233805/https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/trim_galore/, (20220124), XP055882969 [X] 1,15,29,36-38 * p. 1/6 to 2/6, bullet points reciting features * | [X] - STINUS LINDGREEN, "AdapterRemoval: easy cleaning of next-generation sequencing reads", BMC RESEARCH NOTES, BIOMED CENTRAL LTD, GB, (20120702), vol. 5, no. 1, doi:10.1186/1756-0500-5-337, ISSN 1756-0500, page 337, XP021129876 [X] 1,15,29,36-38 * p. 4 of 7, left-hand column, last par.: "[...] one or two FASTQ files [...]";; figure 1; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1756-0500-5-337 | [I] - T. MAGOC ET AL, "FLASH: fast length adjustment of short reads to improve genome assemblies", BIOINFORMATICS, GB, (20110907), vol. 27, no. 21, doi:10.1093/bioinformatics/btr507, ISSN 1367-4803, pages 2957 - 2963, XP055332486 [I] 15 * abstract * * figure 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btr507 | [A] - TOM SMITH ET AL, "UMI-tools: modeling sequencing errors in Unique Molecular Identifiers to improve quantification accuracy", GENOME RESEARCH, US, (20170118), vol. 27, no. 3, doi:10.1101/gr.209601.116, ISSN 1088-9051, pages 491 - 499, XP055517852 [A] 1-38 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.209601.116 | [A] - Ben Langmead ET AL, "Fast gapped-read alignment with Bowtie 2", Nature Methods, Vol.9 NO.4 | APRIL 2012, Nature Methods, doi:10.1038/nmeth.1923, (20120101), pages 357 - 360, URL: http://www.webpages.uidaho.edu/msettles/courses/bcb504Sp12/reading/nmeth.1923.pdf, (20130708), XP055070044 [A] 1-38 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.1923 | par le demandeur | US2019249248 |