EP4232264 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE TRAITEMENT D'UN OBJET RÉALISÉ PAR FABRICATION ADDITIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.02.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.04.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 24.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 08.06.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Stratasys Ltd. 1 Holtzman Street Science Park P.O. Box 2496 7612401 Rehovot / IL | [2023/35] | Inventeur(s) | 01 /
KUNO, Lev 9987500 Tzur-Hadassah / IL | 02 /
POKRASS, Mariana 7608620 Rehovot / IL | 03 /
RAVICH, Diana 4270128 Natania / IL | 04 /
SHELEF, Gil 7985600 Doar-Na Lachish Darom / IL | [2023/35] | Mandataire(s) | Kramer, Dani Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2023/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21806410.3 | 21.10.2021 | [2023/35] | WO2021IL51250 | Numéro de priorité, date | US202063094712P | 21.10.2020 Format original publié: US 202063094712 P | [2023/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022085005 | Date: | 28.04.2022 | Langue: | EN | [2022/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4232264 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.04.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.04.2022 | Classification | IPC: | B29C64/188, B29C44/56, B29C71/00, B29C71/04, B33Y40/20 | [2023/35] | CPC: |
B29C64/188 (EP,IL,US);
B29C35/08 (EP,IL);
B29C64/386 (EP,IL);
B29C71/02 (EP,IL);
B29C71/04 (EP,IL,US);
B33Y40/20 (EP,IL,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR BEHANDLUNG EINES GENERATIV GEFERTIGTEN OBJEKTS | [2023/35] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR TREATING AN ADDITIVE MANUFACTURED OBJECT | [2023/35] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE TRAITEMENT D'UN OBJET RÉALISÉ PAR FABRICATION ADDITIVE | [2023/35] | Entrée dans la phase régionale | 17.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 17.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/35] | 17.05.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.06.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO2014007399 (CMET INC [JP]) [X] 1,4-7,14,15 * claim - * * page 1 - page 46 * [I] 2,3,16-28; | [XI]WO2020157598 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]) [X] 1,6-13,15 * page 12, line 3 - page 19, line 14 * * page 60, line 19 - page 62, line 21 * * page 72, line 14 - page 73, line 2 * * page 57, line 3 - page 57, line 22 * [I] 2,3,14,16-28; | [E]WO2021255150 (MAT3D S R L [IT]) [E] 1,7,8,10-13 * page 5, paragraph 2 * * page 1, paragraph 2 - paragraph 3 * * page 2, paragraph 8 - page 4, line 2 * * page 4, line 1 - line 9 * * page 7, line 6 from bottom of page - line line 3 from bootom of page ** examples 1,2 * | par le demandeur | US6259979 | US6569373 | US6658314 | US6850334 | US6863859 | US2006054039 | US7183335 | US7209797 | US7225045 | US7300619 | US7500846 | US9031680 | US9227365 | WO2016009426 | WO2020065654 | - CAS , no. 162881-26-7 | US20010630948 | WO2020IL50396 |