EP4153834 - AMÉLIORATIONS APPORTÉES À DES CHARNIÈRES OU COMPOSANTS SIMILAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.02.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 26.11.2021 | Dernier événement Tooltip | 11.05.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés D&D Group Pty Ltd Unit 6, 4-6 Aquatic Drive Frenchs Forest, New South Wales 2086 / AU | [2023/13] | Inventeur(s) | 01 /
WILSON, Tom Manly, New South Wales 2095 / AU | [2023/13] | Mandataire(s) | Cross, James Peter Archibald, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [2023/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21808932.4 | 19.05.2021 | [2023/13] | WO2021AU50470 | Numéro de priorité, date | AU20200901623 | 20.05.2020 Format original publié: AU 2020901623 | [2023/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021232100 | Date: | 25.11.2021 | Langue: | EN | [2021/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4153834 | Date: | 29.03.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.11.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 25.11.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.10.2023 | Classification | IPC: | E05D7/04 | [2023/13] | CPC: |
E05D7/0415 (EP,AU);
E05D7/04 (AU);
E05D7/0009 (US);
E05D7/043 (EP,AU);
E05D2007/0469 (EP,AU);
E05D2007/0484 (EP,AU);
E05Y2600/12 (US);
E05Y2600/14 (EP,AU,US);
E05Y2600/312 (EP,AU,US);
E05Y2600/314 (EP,AU,US);
E05Y2600/502 (EP);
E05Y2600/632 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/13] | Titre | Allemand: | VERBESSERUNGEN AN SCHARNIEREN ODER DERGLEICHEN | [2023/13] | Anglais: | IMPROVEMENTS TO HINGES OR THE LIKE | [2023/13] | Français: | AMÉLIORATIONS APPORTÉES À DES CHARNIÈRES OU COMPOSANTS SIMILAIRES | [2023/13] | Entrée dans la phase régionale | 29.11.2022 | Taxe nationale de base payée | 29.11.2022 | Taxe de recherche payée | 29.11.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.11.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.11.2022 | Requête en examen déposée [2023/13] | 10.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2615194 (KREINER SYLVESTER J) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [A]EP0118050 (TEFO AG [CH]) [A] 1-15 * page 5, paragraph 3 - page 9, paragraph 1; figures 1,2,5-14 *; | [A]US6286185 (RAMSAUER DIETER [DE]) [A] 1-15 * figures 1,2 *; | [XAI]EP1348826 (NIEMANN HANS DIETER [DE]) [X] 1-7,10-15 * paragraph [0030] - paragraph [0045]; figures 2-18 * [A] 9 [I] 8; | [A]GB2482722 (TROJAN HARDWARE & DESIGN LTD [GB]) [A] 1-15* page 10, line 30 - page 15, line 12; figures 1-6 * | Recherche internationale | [A]DE3813004 (LOH KG RITTAL WERK [DE]) [A] 1-23* Abstract; figures *; | [X]EP1348826 (NIEMANN HANS DIETER [DE]) [X] 1-23 * Abstract; figures 1-18; paragraphs 39-43 *; | [A]EP2949844 (WILH SCHLECHTENDAHL & SOEHNE GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-23 * Abstract; figures * | par le demandeur | US5584100 | EP1348826 | US2014075720 |