EP4162957 - SYSTÈME DE TRAITEMENT DE DRAINAGE INFECTIEUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.03.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.12.2021 | Dernier événement Tooltip | 06.08.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MES Co., LTD. 10-1-2909, Tsukishima 2-chome Chuo-ku Tokyo 104-0052 / JP | [2023/31] |
Précédent [2023/15] | Pour tous les Etats désignés Mec Co., Ltd. 10-1-2909, Tsukishima 2-chome Chuo-ku Tokyo 104-0052 / JP | Inventeur(s) | 01 /
UEDA, Takao Tokyo 104-0052 / JP | 02 /
SAKAI, Yozo Tokyo 104-0052 / JP | [2023/15] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2023/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21821626.5 | 09.06.2021 | [2023/15] | WO2021JP22007 | Numéro de priorité, date | JP20200100441 | 09.06.2020 Format original publié: JP 2020100441 | [2023/15] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021251444 | Date: | 16.12.2021 | Langue: | JA | [2021/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4162957 | Date: | 12.04.2023 | Langue: | EN | [2023/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 16.12.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.07.2024 | Classification | IPC: | A61L2/18, C02F1/50, C02F1/76, C02F1/78, E03C1/126, E03D9/03 | [2024/33] | CPC: |
A61L2/183 (EP);
C02F1/50 (US);
A61L11/00 (EP);
A61L2/18 (EP);
C02F1/008 (EP);
C02F1/76 (EP);
C02F1/763 (US);
C02F1/78 (EP,US);
E03C1/126 (EP,US);
E03D9/037 (EP);
A61L2202/14 (EP);
C02F2103/003 (EP,US);
C02F2103/005 (EP,US);
C02F2209/29 (EP);
C02F2209/40 (EP);
|
Précédent IPC [2023/15] | A61L2/18, C02F1/50, C02F1/76, C02F1/78, E03C1/126 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/15] | Titre | Allemand: | BEHANDLUNGSSYSTEM FÜR INFEKTIÖSE DRAINAGE | [2023/15] | Anglais: | INFECTIOUS DRAINAGE TREATMENT SYSTEM | [2023/15] | Français: | SYSTÈME DE TRAITEMENT DE DRAINAGE INFECTIEUX | [2023/15] | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2023 | Traduction produite | 04.01.2023 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2023 | Taxe de recherche payée | 04.01.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2024 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5429270 (TUMMINIA RONALD [US]); | [Y]WO2007009295 (IEONG WENG KUONG [CN], et al); | [IY]WO2013099333 (AIR WATER SAFETY SERVICE INC [JP], et al) | Recherche internationale | [A]JP2003155768 (SANIKLEEN CORP, et al); | [A]JP2004024922 (UEDA TAKAO); | [A]JP2004190425 (HITACHI HOME & LIFE SOLUTIONS, et al); | [A]JP2015161095 (KYORITSU SEIYAKU KK); | [A]JP2018150417 (KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD); | [A]US2019389756 (HUANG HUI [CN], et al); | [PXPA]JP2021037502 (UEDA TAKAO) | par le demandeur | JPS496094B |