EP4178452 - SYSTÈMES ET MÉTHODES POUR CIBLER UN ORGANE AVEC UNE STIMULATION PAR ULTRASONS AFIN DE TRAITER UNE INFLAMMATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.04.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.01.2022 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Secondwave Systems, Inc. 2380 Commerical Boulevard State College, Pennsylvania 16801 / US | [2023/20] | Inventeur(s) | 01 /
ZACHS, Daniel, P. Minneapolis, MN 55414 / US | 02 /
BHARDWAJ, Anuj Minneapolis, MN 55419 / US | 03 /
HEYMAN, Jeffrey Somerville, MA 02144 / US | 04 /
PATEL, Kashyap Monroe Street Hokoken, NJ 07030 / US | 05 /
KAISER, Claire Forest Park, WA 98155 / US | 06 /
BASILE, John Minneapolis, MN 55454 / US | 07 /
LIM, Hubert, Hyoungil Saint Paul, MN 55104 / US | 08 /
ORELLANA, Gerardo, Rodriguez State College, PA 16801 / US | [2023/20] | Mandataire(s) | Maiwald GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | [2023/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21838081.4 | 12.07.2021 | [2023/20] | WO2021US41221 | Numéro de priorité, date | US202063050383P | 10.07.2020 Format original publié: US 202063050383 P | [2023/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022011327 | Date: | 13.01.2022 | Langue: | EN | [2022/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4178452 | Date: | 17.05.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.01.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 13.01.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.06.2024 | Classification | IPC: | A61B8/00, A61B8/02, A61B8/04, A61B8/06, A61B8/08, A61N7/00 | [2023/20] | CPC: |
A61B8/08 (EP);
A61N7/00 (EP,US);
A61B8/085 (EP,US);
A61B8/4209 (EP);
A61B8/4427 (US);
A61B8/485 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/20] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUM TARGETING EINES ORGANS MIT ULTRASCHALLSTIMULATION ZUR BEHANDLUNG VON ENTZÜNDUNGEN | [2023/20] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR TARGETING AN ORGAN WITH ULTRASOUND STIMULATION FOR TREATING INFLAMMATION | [2023/20] | Français: | SYSTÈMES ET MÉTHODES POUR CIBLER UN ORGANE AVEC UNE STIMULATION PAR ULTRASONS AFIN DE TRAITER UNE INFLAMMATION | [2023/20] | Entrée dans la phase régionale | 07.02.2023 | Taxe nationale de base payée | 07.02.2023 | Taxe de recherche payée | 07.02.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.02.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.02.2023 | Requête en examen déposée [2023/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2019269942 (ALFORD JAMU K [US], et al) | Recherche internationale | [A]US2014288412 (SCHWARTZ ALAN N [US]); | [A]US2016136462 (LEWIS JR GEORGE K [US], et al); | [A]US2017080255 (LAW WING [US], et al); | [Y]US2017095670 (GHAFFARI ROOZBEH [US], et al); |