EP4185852 - DÉTECTION DYNAMIQUE DE FUITE D'EAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.04.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.01.2022 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alarm.com Incorporated 8281 Greensboro Drive Suite 100 Tysons, Virginia 22102 / US | [2023/22] | Inventeur(s) | 01 /
RUDD, Grant Tysons, VA 22102 / US | 02 /
PICARDI, Robert Nathan Tysons, VA 22102 / US | 03 /
HEFFERNAN, Craig Carl Tysons, VA 22102 / US | 04 /
GOODMAN, Daniel Marc Tysons, VA 22102 / US | 05 /
DONAHUE, Harrison Wayne Tysons, VA 22102 / US | 06 /
DALY, Liam Shea Tysons, VA 22102 / US | [2023/22] | Mandataire(s) | Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2023/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21846704.1 | 20.07.2021 | [2023/22] | WO2021US42301 | Numéro de priorité, date | US202063056003P | 24.07.2020 Format original publié: US 202063056003 P | US202117379069 | 19.07.2021 Format original publié: US202117379069 | [2023/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022020306 | Date: | 27.01.2022 | Langue: | EN | [2022/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4185852 | Date: | 31.05.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.01.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 27.01.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.12.2023 | Classification | IPC: | G01M3/28, E03B7/07, G08B21/20, // G05B15/02 | [2024/01] | CPC: |
G01M3/2807 (EP);
G01M3/26 (EP,US);
E03B7/003 (EP);
G05B15/02 (EP,US);
G05B2219/2642 (EP);
G08B21/0484 (EP)
|
Précédent IPC [2023/22] | G01M3/28, G01M3/08, G01M3/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/22] | Titre | Allemand: | DYNAMISCHE WASSERLECKDETEKTION | [2023/22] | Anglais: | DYNAMIC WATER LEAK DETECTION | [2023/22] | Français: | DÉTECTION DYNAMIQUE DE FUITE D'EAU | [2023/22] | Entrée dans la phase régionale | 17.02.2023 | Taxe nationale de base payée | 17.02.2023 | Taxe de recherche payée | 17.02.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.02.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.02.2023 | Requête en examen déposée [2023/22] | 13.06.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.06.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2019018852 (PICARDI ROBERT NATHAN [US], et al) | Recherche internationale | [A]US2008251131 (FORD MICHAEL BRENT [US]); | [A]US2017131174 (ENEV MIROSLAV [US], et al); | [Y]US2019025150 (PICARDI ROBERT NATHAN [US], et al); | [XY]WO2020014133 (ENERO LABS LLC [US]); | [A]US2020133315 (RASMUSSEN JENS [US], et al); | US2020378860 [P/Y] (PICARDI ROBERT NATHAN [US], et al) | par le demandeur | WO2019018852 | WO2020014133 |