EP4264873 - CALCUL À CONFIDENTIALITÉ AMÉLIORÉE PAR CHIFFREMENT SÉQUESTRÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.09.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.06.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 02.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 23.02.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 27.03.2024 [2024/13] | 23.02.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 27.03.2024 [2024/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agita Labs, Inc. 201 South Division Street, Suite 400 Ann Arbor, MI 48104 / US | [2023/43] | Inventeur(s) | 01 /
AUSTIN, Todd, M. Ann Arbor, MI 48104 / US | 02 /
BERTACCO, Valeria Ann Arbor, MI 48104 / US | 03 /
KISIL, Alexander Ann Arbor, MI 48104 / US | [2023/43] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2023/43] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 21847824.6 | 17.12.2021 | [2023/43] | WO2021US63946 | Numéro de priorité, date | US202063127183P | 18.12.2020 Format original publié: US 202063127183 P | US202163221594P | 14.07.2021 Format original publié: US 202163221594 P | [2023/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022133164 | Date: | 23.06.2022 | Langue: | EN | [2022/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4264873 | Date: | 25.10.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.06.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.06.2022 | Classification | IPC: | H04L9/00, H04L9/06, H04L9/08 | [2023/43] | CPC: |
H04L9/0894 (EP,KR);
H04L9/003 (EP,KR);
G06F21/72 (US);
G06F21/62 (US);
G06F21/76 (KR,US);
H04L63/0442 (US);
H04L9/0618 (EP,KR,US);
H04L9/0631 (US);
H04L9/0643 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/43] | Titre | Allemand: | DATENSCHUTZVERBESSERTE BERECHNUNG DURCH SEQUESTRIERTE VERSCHLÜSSELUNG | [2023/43] | Anglais: | PRIVACY-ENHANCED COMPUTATION VIA SEQUESTERED ENCRYPTION | [2023/43] | Français: | CALCUL À CONFIDENTIALITÉ AMÉLIORÉE PAR CHIFFREMENT SÉQUESTRÉ | [2023/43] | Entrée dans la phase régionale | 11.07.2023 | Taxe nationale de base payée | 11.07.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.07.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.07.2023 | Requête en examen déposée [2023/43] | 11.07.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.02.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |