EP4267116 - PRODUIT NUTRITIONNEL POUR LA SANTÉ CELLULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.09.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.07.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 04.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2024 | Changement - demandeur | publié le 03.04.2024 [2024/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Haleon US Holdings LLC 251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808 / US | [2024/14] |
Précédent [2024/04] | Pour tous les Etats désignés Haleon US IP LLC 251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808 / US | ||
Précédent [2023/44] | Pour tous les Etats désignés GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC 251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808 / US | Inventeur(s) | 01 /
BULL, Caroline Felicity Adelaide, SA 5000 / AU | 02 /
FENECH, Michael North Brighton, SA 5048 / AU | 03 /
POXON, Scott William Richmond, VA 23220 / US | 04 /
VAN KLINKEN, Bernardus Jan-willem Warren, NJ 07059 / US | [2023/44] | Mandataire(s) | Haleon Patent Department 5 The Heights, Wellington Way Weybridge, Surrey KT13 0NY / GB | [2023/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21848367.5 | 20.12.2021 | [2023/44] | WO2021US64340 | Numéro de priorité, date | US202063128904P | 22.12.2020 Format original publié: US 202063128904 P | [2023/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022140253 | Date: | 30.06.2022 | Langue: | EN | [2022/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4267116 | Date: | 01.11.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.06.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.06.2022 | Classification | IPC: | A61K31/01, A61K31/07, A61K31/12, A61K31/355, A61K31/375, A61K31/4172, A61K31/7048, A61K33/04, A61K38/05, A61P1/16, A61P9/00, A61P39/06, A61P43/00 | [2023/44] | CPC: |
A61P9/00 (EP);
A61K33/04 (EP,US);
A61K31/01 (EP,US);
A61K31/047 (US);
A61K31/07 (EP);
A61K31/12 (EP,US);
A61K31/355 (EP,US);
A61K31/375 (EP,US);
A61K31/4172 (EP,US);
A61K31/7048 (EP,US);
A61K38/05 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P39/06 (EP)
(-)
| C-Set: |
A61K31/01, A61K2300/00 (EP);
A61K31/07, A61K2300/00 (EP);
A61K31/12, A61K2300/00 (EP);
A61K31/355, A61K2300/00 (EP);
A61K31/375, A61K2300/00 (EP);
A61K31/4172, A61K2300/00 (EP);
A61K31/7048, A61K2300/00 (EP);
A61K33/04, A61K2300/00 (EP); | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/44] | Titre | Allemand: | ERNÄHRUNGSPRODUKT FÜR DIE ZELLULÄRE GESUNDHEIT | [2023/44] | Anglais: | CELLULAR HEALTH NUTRITIONAL PRODUCT | [2023/44] | Français: | PRODUIT NUTRITIONNEL POUR LA SANTÉ CELLULAIRE | [2023/44] | Entrée dans la phase régionale | 18.07.2023 | Taxe nationale de base payée | 18.07.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.07.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.07.2023 | Requête en examen déposée [2023/44] | 18.07.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.02.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2007088046 (NESTEC SA [CH], et al) [X] 1-15 * paragraph [0060] * * examples 1,3-5; claims 1-31 *; | [X]US2010278939 (GHARAGOZLOO PARVIZ [US]) [X] 1-15 * paragraph [0008] - paragraph [0019] * * paragraph [0029] * * paragraph [0031] * * paragraph [0065] - paragraph [0066]; examples 1-12; claims 1-30 *; | [X]CN104544052 (GOU CHUNHU) [X] 1-15 * the whole document *; | [A] - FENECH MICHAEL ET AL, "Vitamins/minerals and genomic stability in humans", MUTATION RESEARCH, AMSTERDAM, NL, (20010401), vol. 475, no. 1-2, doi:10.1016/S0027-5107(01)00069-0, ISSN 0027-5107, pages 1 - 6, XP055899012 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0027-5107(01)00069-0 |