EP4202002 - COMPOSITION DE REVÊTEMENT EXEMPTE DE SOLVANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.05.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PPGSSC Co., Ltd 19, Yeocheon-ro 217beon-gil Nam-gu Ulsan 44714 / KR | [2023/26] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Je Hyuk Ulsan 44473 / KR | 02 /
MOON, Hong Chul Ulsan 44711 / KR | 03 /
LEE, Hyun Jik Ulsan 44041 / KR | [2023/26] | Mandataire(s) | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [2023/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21858509.9 | 06.08.2021 | [2023/26] | WO2021KR10422 | Numéro de priorité, date | KR20200104766 | 20.08.2020 Format original publié: KR 20200104766 | [2023/26] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022039422 | Date: | 24.02.2022 | Langue: | KO | [2022/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4202002 | Date: | 28.06.2023 | Langue: | EN | [2023/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 24.02.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2024 | Classification | IPC: | C09D163/00, C09D5/08, C09D7/40, C09D7/41, C09D7/63, C08K5/5415, C08K5/17 | [2023/26] | CPC: |
C09D5/08 (EP,KR);
C09D163/00 (KR,US);
C08G59/24 (EP);
C08G59/5006 (EP,US);
C08G59/504 (EP);
C08K5/17 (KR);
C08K5/5415 (KR);
C09D5/028 (US);
C09D7/20 (US);
C09D7/40 (KR);
C09D7/41 (EP,KR);
C09D7/45 (EP,US);
| C-Set: |
C09D163/00, C08L63/00, C08K5/06, C08K5/5435 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/26] | Titre | Allemand: | LÖSUNGSMITTELFREIE BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG | [2023/26] | Anglais: | SOLVENT-FREE COATING COMPOSITION | [2023/26] | Français: | COMPOSITION DE REVÊTEMENT EXEMPTE DE SOLVANT | [2023/26] | Entrée dans la phase régionale | 02.02.2023 | Traduction produite | 02.02.2023 | Taxe nationale de base payée | 02.02.2023 | Taxe de recherche payée | 02.02.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.02.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.02.2023 | Requête en examen déposée [2023/26] | 22.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2007224362 (BRIAND REMI [US], et al); | [X]US2008224098 (TANG GUANGLIANG [US], et al); | [X]US2010040791 (FUNSTON RANDALL A [US]); | [X]DE112016002028T (NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO LTD [JP]); | [X]US2018155571 (UJII TAKAHIRO [JP], et al) | Recherche internationale | [A]JPH0649392 (HUGHES AIRCRAFT CO); | [A]KR20080059302 (CHUGOKU MARINE PAINTS [JP]); | [A]KR20130042706 (KUNSUL CHENICAL IND CO LTD [KR]); | [DY]KR20190067168 (JOTUN A [NO]); | [Y]KR20200063571 (CHO KWANG PAINT CO LTD [KR]) | par le demandeur | JPH10211464 | JP2002080563 | EP1788048 | KR20190067168 |