EP4080070 - VERROU DE BOUTON, OUTIL DE MAINTENANCE ET ÉCRAN D'AFFICHAGE À DEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.09.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.03.2022 | Dernier événement Tooltip | 02.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Unilumin Group Co., Ltd. Building A, 112, Yongfu Rd. Qiaotou Village Fuyong Town Baoan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/43] | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Falong Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 02 /
YANG, Kuang Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 03 /
ZHAO, Pinglin Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/43] | Mandataire(s) | Osterhoff, Utz Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff Patentanwälte Bergstraße 159 44791 Bochum / DE | [2022/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21859909.0 | 08.07.2021 | [2022/43] | WO2021CN105240 | Numéro de priorité, date | CN202021801457U | 25.08.2020 Format original publié: CN 202021801457 U | [2022/43] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022042069 | Date: | 03.03.2022 | Langue: | ZH | [2022/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4080070 | Date: | 26.10.2022 | Langue: | EN | [2022/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 03.03.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.2023 | Classification | IPC: | F16B5/10, F16M11/04, G09F9/33, F16B21/02, G09F9/302 | [2024/01] | CPC: |
G09F9/33 (EP);
H05K5/0017 (US);
F16B1/00 (US);
F16B21/02 (EP);
F16B5/10 (EP);
F16M11/041 (EP);
|
Précédent IPC [2022/43] | F16B5/10, F16M11/04, G09F9/33 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/43] | Titre | Allemand: | DREHKNOPFVERRIEGELUNG, WARTUNGSWERKZEUG UND LED-ANZEIGEBILDSCHIRM | [2022/43] | Anglais: | KNOB LOCK, MAINTENANCE TOOL AND LED DISPLAY SCREEN | [2022/43] | Français: | VERROU DE BOUTON, OUTIL DE MAINTENANCE ET ÉCRAN D'AFFICHAGE À DEL | [2022/43] | Entrée dans la phase régionale | 18.07.2022 | Traduction produite | 18.07.2022 | Taxe nationale de base payée | 18.07.2022 | Taxe de recherche payée | 18.07.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.07.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.07.2022 | Requête en examen déposée [2022/43] | 14.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]CN203297209U (SHENZHEN ABSEN OPTOELECTRONIC CO LTD); | [XY]US9845816 (BRASHNYK NEIL [US], et al); | [A]US10626961 (HEO JINHA [KR], et al) |