EP4206070 - GOUVERNAIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.06.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.03.2022 | Dernier événement Tooltip | 31.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kay Seven Co. Ltd. 2-2-1 Ote-machi Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | [2023/27] | Inventeur(s) | 01 /
KURIBAYASHI, Sadatomo Tokyo 100-0004 / JP | 02 /
SASAKI, Noriyuki Tokyo 100-0004 / JP | [2023/27] | Mandataire(s) | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [2023/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21861072.3 | 26.07.2021 | [2023/27] | WO2021JP27488 | Numéro de priorité, date | JP20200143796 | 27.08.2020 Format original publié: JP 2020143796 | [2023/27] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022044644 | Date: | 03.03.2022 | Langue: | JA | [2022/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4206070 | Date: | 05.07.2023 | Langue: | EN | [2023/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.03.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.05.2024 | Classification | IPC: | B63H5/07, B63H5/08, B63H25/38 | [2023/27] | CPC: |
B63H1/28 (EP);
B63H25/382 (KR);
B63H25/38 (EP,US);
B63H11/107 (US);
B63H25/06 (EP);
B63H5/08 (KR);
B63H2025/066 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/27] | Titre | Allemand: | RUDER | [2023/27] | Anglais: | RUDDER | [2023/27] | Français: | GOUVERNAIL | [2023/27] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.2022 | Traduction produite | 22.12.2022 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2022 | Taxe de recherche payée | 22.12.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.12.2022 | Requête en examen déposée [2023/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2033324 (LEVI R); | [A]JP2011168251 (IHI CORP, et al); | [I]JP2020090233 (K SEVEN KK) | Recherche internationale | [A]JP2011168251 (IHI CORP, et al); | [A]JP2020044876 (K SEVEN KK); | [XA]JP2020090233 (K SEVEN KK) | par le demandeur | JPH01501384 | JP2016097711 |