EP4297136 - ÉLECTROLYTE SOLIDE POUR DES BATTERIES ET D'AUTRES APPLICATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.11.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.03.2022 | Dernier événement Tooltip | 15.03.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 17.04.2024 [2024/16] | 15.03.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 17.04.2024 [2024/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Diaz-Crespo Valdes, Jorge C/ Progreso 1, 3º 7ª 12530 Burriana Cast. de la Plana / ES | [2023/52] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2023/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21866156.9 | 13.01.2021 | [2023/52] | WO2021IB50207 | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022053877 | Date: | 17.03.2022 | Langue: | ES | [2022/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4297136 | Date: | 27.12.2023 | Langue: | EN | [2023/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 17.03.2022 | Classification | IPC: | H01M8/1016 | [2023/52] | CPC: |
H01M8/1016 (EP,ES);
H01M10/0565 (EP);
H01M10/26 (EP);
H01M10/36 (EP);
H01M2300/0085 (EP);
Y02E60/50 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/52] | Titre | Allemand: | FESTELEKTROLYT FÜR BATTERIEN UND ANDERE ANWENDUNGEN | [2023/52] | Anglais: | SOLID ELECTROLYTE FOR BATTERIES AND OTHER USES | [2023/52] | Français: | ÉLECTROLYTE SOLIDE POUR DES BATTERIES ET D'AUTRES APPLICATIONS | [2023/52] | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2023 | Traduction produite | 01.11.2023 | Taxe nationale de base payée | 01.11.2023 | Taxe de recherche payée | 01.11.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.10.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/52] | 05.09.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/52] | 31.10.2023 | Requête en examen déposée [2023/52] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de production de la traduction | 07.11.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.11.2023 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de recherche | 07.11.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.11.2023 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 07.11.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.11.2023 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe d'examen | 07.11.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.11.2023 | Décision envoyée | 07.11.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.11.2023 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 07.11.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.11.2023 | Décision envoyée | 07.11.2023 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2023 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.11.2023 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 13.08.2023 | 03   M06   Taxe payée le   17.01.2024 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2718539 (BRADSHAW BENJAMIN C, et al) [A] 1-3* , claims 1 and 5. *; | [A]JPS4844295B [A] 1-3 * , abstract [on line] retrieved from EPODOC/EPO and WPI/DERWENT, paragraph [0003]. *; | [X]CN106207219 (HU CHUNYU) [X] 1-3 * , abstract [on line] retrieved from EPODOC/EPO and WPI/DERWENT, claims 1-8. * | [A] - JIAN, TIGER HAOZHE, "Building a Better Battery: Ionic Conductivity of Granular Hydrate Crystals", Journal of Student Science and Technology, (20150000), vol. 8, no. 3, pages 48 - 54 [A] 1-3 * Abstract, Materials and method. * |