EP4183937 - STRUCTURE D'INSTALLATION DE CAMÉRA DESTINÉE À L'INTÉRIEUR D'UNE SALLE D'OPÉRATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.04.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 26.03.2022 | Dernier événement Tooltip | 31.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. 2-1, Itsukaichikou 2-chome Saeki-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161 / JP | [N/P] |
Précédent [2023/21] | Pour tous les Etats désignés KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. 2-1, Itsukaichikou 2-chome Saeki-ku Hiroshima-shi Hiroshima 731-5161 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SAWADA Yusuke Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161 / JP | 02 /
HASEGAWA Fumino Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161 / JP | 03 /
SASAKI Hitoshi Tokyo 141-8626 / JP | 04 /
YAMAZAKI Yoichiro Tokyo 141-8626 / JP | [2023/21] | Mandataire(s) | Schön, Christoph Dr. Schön, Neymeyr & Partner mbB Bavariaring 26 80336 München / DE | [2023/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21869030.3 | 21.07.2021 | [2023/21] | WO2021JP27303 | Numéro de priorité, date | JP20200155689 | 16.09.2020 Format original publié: JP 2020155689 | [2023/21] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022059343 | Date: | 24.03.2022 | Langue: | JA | [2022/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4183937 | Date: | 24.05.2023 | Langue: | EN | [2023/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.03.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.2023 | Classification | IPC: | E02F9/16, E02F9/20, E02F9/08 | [2023/51] | CPC: |
E02F9/205 (EP);
B60R11/04 (US);
E02F9/0858 (EP,US);
E02F9/163 (EP)
|
Précédent IPC [2023/21] | E02F9/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/21] | Titre | Allemand: | KAMERAINSTALLATIONSSTRUKTUR FÜR DAS INNERE EINES OPERATIONSSAALS | [2023/21] | Anglais: | CAMERA INSTALLATION STRUCTURE FOR INSIDE OF OPERATION ROOM | [2023/21] | Français: | STRUCTURE D'INSTALLATION DE CAMÉRA DESTINÉE À L'INTÉRIEUR D'UNE SALLE D'OPÉRATION | [2023/21] | Entrée dans la phase régionale | 20.02.2023 | Traduction produite | 20.02.2023 | Taxe nationale de base payée | 20.02.2023 | Taxe de recherche payée | 20.02.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.02.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.02.2023 | Requête en examen déposée [2023/21] | 28.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]JPH10277976 (FUJITA CORP) [X] 1 * abstract * [Y] 1-6; | [AD]JPH1161887 (OHBAYASHI CORP) [AD] 1-6 * the whole document *; | [AD]JP2016196064 (KOWATECH CO LTD) [AD] 1-6* abstract *; | [Y]JP2017106213 (KOWATECH CO LTD) [Y] 1-6 * abstract * | Recherche internationale | [A]JPH01165828 (MITSUI CONSTR) [A] 1-6 * page 2, upper right column, line 10 to page 2, lower left column, line 11 *; | [A]JPH08107516 (TOKYU KENSETSU KK) [A] 1-6 * paragraphs [0019]-[0048], fig. 1-2 *; | [A]JPH1121951 (SUMITOMO CONSTR MACH, et al) [A] 1-6 * paragraphs [0009]-[0016], fig. 1-4 *; | [A]JPH1161887 (OHBAYASHI CORP) [A] 1-6 * paragraphs [0008]-[0063], fig. 3 *; | [A]JP2007038829 (SUMITOMO CONSTR MACHINERY MFG) [A] 1-6 * paragraphs [0020]-[0029], fig. 1-4 *; | [A]JP2010095860 (CATERPILLAR JAPAN LTD) [A] 1-6 * paragraphs [0010]-[0024], fig. 1-4 *; | [A]WO2016038925 (KOMATSU MFG CO LTD [JP]) [A] 1-6 * paragraphs [0019]-[0079], fig. 2-3 *; | [A]US2016076226 (EDARA THANDAVA K [US], et al) [A] 1-6* paragraphs [0014]-[0078], fig. 2 *; | [A]WO2018131241 (FUJIFILM CORP [JP]) [A] 1-6 * paragraphs [0015]-[0116], fig. 2 * | par le demandeur | JPH016187 | JP2016196064 |