EP4236517 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'EXTENSION DE PÉRIODE DE FENÊTRE DE SÉLECTION DANS NR V2X [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.04.2022 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2023/35] | Inventeur(s) | 01 /
KO, Woosuk Seoul 06772 / KR | 02 /
SEO, Hanbyul Seoul 06772 / KR | 03 /
LEE, Seungmin Seoul 06772 / KR | [2023/35] | Mandataire(s) | Mooser, Sebastian Thomas Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2023/35] | Mooser, Sebastian Thomas Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21883148.5 | 18.10.2021 | [2023/35] | WO2021KR14457 | Numéro de priorité, date | US202063094292P | 20.10.2020 Format original publié: US 202063094292 P | [2023/35] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022086077 | Date: | 28.04.2022 | Langue: | KO | [2022/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4236517 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | EN | [2023/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 28.04.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.07.2024 | Classification | IPC: | H04W72/02, H04W76/14, H04W74/0808, // H04W92/18, H04W76/28, H04W72/542, H04W72/40, H04W52/02, H04W4/40 | [2024/34] | CPC: |
H04W52/0216 (EP,KR);
H04W72/02 (EP,KR);
H04W4/40 (EP,KR);
H04W52/0229 (EP);
H04W52/0248 (KR);
H04W52/028 (EP);
H04W72/542 (EP,KR);
H04W74/0808 (EP);
H04W76/28 (EP,KR);
|
Précédent IPC [2023/35] | H04W72/02, H04W72/04, H04W76/28, H04W76/14, H04W4/40, H04W92/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERLÄNGERUNG DER PERIODE EINES AUSWAHLFENSTERS IN NR V2X | [2023/35] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR EXTENDING PERIOD OF SELECTION WINDOW IN NR V2X | [2023/35] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'EXTENSION DE PÉRIODE DE FENÊTRE DE SÉLECTION DANS NR V2X | [2023/35] | Entrée dans la phase régionale | 16.05.2023 | Traduction produite | 16.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 16.05.2023 | Taxe de recherche payée | 16.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2018145067 (INTEL CORP [US]); | [A]KR102103725B ; |