EP4241021 - PURIFICATEUR D'AIR DÉTECTANT DES ERREURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.08.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.05.2022 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arçelik Anonim Sirketi Sutluce Karaagac Caddesi No: 2/6 Beyoglu 34445 Istanbul / TR | [2023/37] | Inventeur(s) | 01 /
TARKUÇ, Simge 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 02 /
KANDEM R, Nihat 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 03 /
ÇOBAN, Burak 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 04 /
ER, Dilan 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | 05 /
KESK N, Ege 34445 Beyoglu/Istanbul / TR | [2023/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21889744.5 | 08.07.2021 | [2023/37] | WO2021TR50704 | Numéro de priorité, date | TR20200017522 | 03.11.2020 Format original publié: TR 202017522 | [2023/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022098326 | Date: | 12.05.2022 | Langue: | EN | [2022/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4241021 | Date: | 13.09.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | TR | 12.05.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2024 | Classification | IPC: | F24F8/00, B01D46/00, F24F11/38 | [2024/42] | CPC: |
F24F8/15 (EP,US);
F24F11/38 (EP,US);
B01D53/346 (US);
B01D53/62 (US);
B01D53/78 (US);
B01D53/965 (US);
B01D61/46 (US);
F24F11/49 (EP);
F24F11/64 (EP);
F24F7/003 (EP);
F24F8/192 (EP);
B01D2257/504 (US);
B01D2259/4508 (US);
F24F2110/70 (EP,US);
F24F2140/00 (US);
Y02C20/40 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2023/37] | F24F8/00, B01D46/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/37] | Titre | Allemand: | FEHLER ERKENNENDER LUFTREINIGER | [2023/37] | Anglais: | AN AIR PURIFIER DETECTING ERRORS | [2023/37] | Français: | PURIFICATEUR D'AIR DÉTECTANT DES ERREURS | [2023/37] | Entrée dans la phase régionale | 31.03.2023 | Taxe nationale de base payée | 31.03.2023 | Taxe de recherche payée | 31.03.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.03.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.2023 | Requête en examen déposée [2023/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB2530089 (AIRFILT LTD [GB]); | [A]CN108758856 (SICHUAN JIANYUAN ENERGY SAVING TECH CO LTD); | [A]WO2018206682 (KONINKLIJKE PHILIPS NV [NL]); | [A]CN111121185 (FANCHANG DONGFANG CLOTHING CO LTD) |