EP4232605 - MÉTHODES ET COMPOSITIONS POUR DIAGNOSTIQUER ET TRAITER UN CANCER DE LA PROSTATE SUR LA BASE D'UN ARN LONG NON CODANT CHEVAUCHANT LE GÈNE LCK RÉGULANT LA CROISSANCE DES CELLULES DU CANCER DE LA PROSTATE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.07.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.05.2022 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 25.09.2024 [2024/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés University of Virginia Patent Foundation 22 Preston Avenue, Suite 107 Charlottesville, VA 22903 / US | [2023/35] | Inventeur(s) | 01 /
GIOELI, Daniel, G. Charlottesville, VA 22903 / US | [2023/35] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [2023/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21892828.1 | 11.11.2021 | [2023/35] | WO2021US59022 | Numéro de priorité, date | US202017095511 | 11.11.2020 Format original publié: US202017095511 | [2023/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2022103988 | Date: | 19.05.2022 | Langue: | EN | [2022/20] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4232605 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 16.06.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.08.2024 | Classification | IPC: | C12Q1/6886, C12Q1/686 | [2023/35] | CPC: |
C12Q1/6886 (EP);
C12Q2600/106 (EP);
C12Q2600/118 (EP);
C12Q2600/158 (EP);
C12Q2600/178 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] | Etats autorisant lextension | BA | 22.05.2023 | ME | 22.05.2023 | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR DIAGNOSE UND BEHANDLUNG VON PROSTATAKREBS AUF BASIS VON LANGER NICHTCODIERENDER RNA, DIE DAS LCK-GEN ÜBERLAPPEN, DAS PROSTATAKREBSZELLWACHSTUM REGULIERT | [2023/35] | Anglais: | METHODS AND COMPOSITIONS FOR DIAGNOSING AND TREATING PROSTATE CANCER BASED ON LONG NONCODING RNA OVERLAPPING THE LCK GENE THAT REGULATES PROSTATE CANCER CELL GROWTH | [2023/35] | Français: | MÉTHODES ET COMPOSITIONS POUR DIAGNOSTIQUER ET TRAITER UN CANCER DE LA PROSTATE SUR LA BASE D'UN ARN LONG NON CODANT CHEVAUCHANT LE GÈNE LCK RÉGULANT LA CROISSANCE DES CELLULES DU CANCER DE LA PROSTATE | [2023/35] | Entrée dans la phase régionale | 22.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 22.05.2023 | Taxe de recherche payée | 22.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/35] | 01.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2010129804 (CHINNAIYAN ARUL M [US], et al); |