EP4230743 - MICROORGANISME AYANT UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION DE L-GLUTAMINE AMÉLIORÉE ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE L-GLUTAMINE L'UTILISANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.07.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.05.2022 | Dernier événement Tooltip | 09.09.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 09.09.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CJ Cheiljedang Corporation 330, Dongho-ro Jung-gu Seoul 04560 / KR | [2023/34] | Inventeur(s) | 01 /
CHOI, Su Jin Seoul 04560 / KR | 02 /
YANG, Sunyoung Seoul 04560 / KR | 03 /
LEE, Kwang Woo Seoul 04560 / KR | [2023/34] | Mandataire(s) | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [2023/34] | Heubeck, Christian Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 21895150.7 | 19.11.2021 | [2023/34] | WO2021KR17074 | Numéro de priorité, date | KR20200156903 | 20.11.2020 Format original publié: KR 20200156903 | [2023/34] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022108383 | Date: | 27.05.2022 | Langue: | KO | [2022/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4230743 | Date: | 23.08.2023 | Langue: | EN | [2023/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 27.05.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.03.2024 | Classification | IPC: | C12N15/77, C12N9/88, C12P13/14 | [2023/34] | CPC: |
C12N9/88 (EP,KR,US);
C12N15/77 (EP,KR,US);
C12P13/14 (EP,KR,US);
C12Y401/01032 (EP,KR,US);
C12R2001/15 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/34] | Titre | Allemand: | MIKROORGANISMUS MIT VERBESSERTER L-GLUTAMIN-PRODUKTIONSFÄHIGKEIT UND L-GLUTAMIN-HERSTELLUNGSVERFAHREN DAMIT | [2023/34] | Anglais: | MICROORGANISM HAVING ENHANCED L-GLUTAMINE PRODUCING ABILITY, AND L-GLUTAMINE PRODUCING METHOD USING SAME | [2023/34] | Français: | MICROORGANISME AYANT UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION DE L-GLUTAMINE AMÉLIORÉE ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE L-GLUTAMINE L'UTILISANT | [2023/34] | Matière biologique | Cette demande fait mention d'un dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Entrée dans la phase régionale | 15.05.2023 | Traduction produite | 15.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 15.05.2023 | Taxe de recherche payée | 15.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/34] | 06.09.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.09.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP1094111 (DEGUSSA [DE], et al); | [Y]WO2005058945 (BASF AG [DE], et al); | [Y]US2020063172 (ENGEL PHILIP [DE], et al); | Recherche internationale | [A]US2002065403 (EIKMANNS BERNHARD [DE], et al); | [A]KR20160025884 (CJ CHEILJEDANG CORP [KR]); | [A]KR20160041624 (CJ CHEILJEDANG CORP [KR]); | [A]KR101869642B (DAESANG CORP [KR]); | par le demandeur | JPH1048440 | US7262035 | KR20090094433 | US7662943 | US2010048440 | US10584338 | WO2021177731 | US20020273491 |