EP4248251 - CÂBLE À HAUTE DENSITÉ ET À FAIBLE DIAMÈTRE POURVU D'UN RUBAN DE FIBRES OPTIQUES ENROULABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.08.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.05.2022 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 23.10.2024 [2024/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Corning Research & Development Corporation One Riverfront Plaza Corning, New York 14831 / US | [2023/39] | Inventeur(s) | 01 /
MERBACH, Gerhard 96465 Neustadt bie Coburg / DE | 02 /
OLSZEWSKI, Sebastian 95-070 Lodz / PL | [2023/39] | Mandataire(s) | Sturm, Christoph Patentanwälte Sturm Weilnau Franke Partnerschaft mbB Unter den Eichen 5 (Haus C-Süd) 65195 Wiesbaden / DE | [2023/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21895369.3 | 10.11.2021 | [2023/39] | WO2021US58710 | Numéro de priorité, date | US202063115836P | 19.11.2020 Format original publié: US 202063115836 P | [2023/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022108796 | Date: | 27.05.2022 | Langue: | EN | [2022/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4248251 | Date: | 27.09.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.05.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 27.05.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.09.2024 | Classification | IPC: | G02B6/44 | [2023/39] | CPC: |
G02B6/4403 (EP);
G02B6/4432 (US);
G02B6/44384 (EP,US);
G02B6/4486 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/39] | Titre | Allemand: | KABEL MIT HOHER DICHTE UND GERINGEM DURCHMESSER UND AUFROLLBARES GLASFASERBAND | [2023/39] | Anglais: | HIGH DENSITY,LOW DIAMETER CABLE WITH ROLLABLE FIBER OPTIC RIBBON | [2023/39] | Français: | CÂBLE À HAUTE DENSITÉ ET À FAIBLE DIAMÈTRE POURVU D'UN RUBAN DE FIBRES OPTIQUES ENROULABLE | [2023/39] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2023 | Taxe nationale de base payée | 15.06.2023 | Taxe de recherche payée | 15.06.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US7050688 (LOCHKOVIC GREGORY A [US], et al); | [XY]US2017235068 (DEBBAN HAROLD P [US], et al); | [Y]EP3514593 (STERLITE TECH LTD [IN]); | [Y]US2020142144 (BLAZER BRADLEY JEROME [US], et al) |