EP4254284 - DISPOSITIF DE DÉTERMINATION DE PROCÉDÉ D'APPROVISIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.09.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 25.09.2024 [2024/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 16-1, Higashiueno 2-chome Taito-ku Tokyo 110-0015 / JP | [2023/40] | Inventeur(s) | 01 /
KANNO, Kousuke Tsuchiura-shi, Ibaraki 300-0013 / JP | 02 /
IWASAKI, Ayato Tsuchiura-shi, Ibaraki 300-0013 / JP | [2023/40] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2023/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21897868.2 | 19.11.2021 | [2023/40] | WO2021JP42558 | Numéro de priorité, date | JP20200194749 | 24.11.2020 Format original publié: JP 2020194749 | [2023/40] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022113894 | Date: | 02.06.2022 | Langue: | JA | [2022/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4254284 | Date: | 04.10.2023 | Langue: | EN | [2023/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.06.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.08.2024 | Classification | IPC: | G06Q10/08 | [2023/40] | CPC: |
G06Q10/087 (EP,US);
G06Q10/08 (EP,KR);
G06Q50/04 (US);
G06Q10/0631 (KR);
G06Q10/06315 (US);
G06Q10/0637 (KR);
G06Q10/06393 (EP,KR);
G06Q10/20 (EP);
G06Q50/08 (KR);
Y02P90/30 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/40] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG EINES VERSORGUNGSVERFAHRENS | [2023/40] | Anglais: | SUPPLY METHOD DETERMINATION DEVICE | [2023/40] | Français: | DISPOSITIF DE DÉTERMINATION DE PROCÉDÉ D'APPROVISIONNEMENT | [2023/40] | Entrée dans la phase régionale | 17.05.2023 | Traduction produite | 26.06.2023 | Taxe nationale de base payée | 26.06.2023 | Taxe de recherche payée | 26.06.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.06.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.09.2022 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 26.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2002366220 (HITACHI LTD); | [A]WO2014128845 (HITACHI LTD [JP]); | [A]JP2015225351 (HITACHI LTD); | [A]JP2017182448 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY); | [AX]JP2020071502 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | par le demandeur | JP2017182448 |