EP4273122 - PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UN COMPOSÉ ISOCYANATE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.10.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.07.2022 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 03.04.2024 [2024/14] | 01.03.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 03.04.2024 [2024/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hanwha Solutions Corporation 86, Cheonggyecheon-ro Jung-gu Seoul 04541 / KR | [2023/45] | Inventeur(s) | 01 /
MIN, Ju Won Daejeon 34128 / KR | 02 /
RYU, Hyun Cheol Daejeon 34128 / KR | [2023/45] | Mandataire(s) | Berggren Oy P.O. Box 16 Eteläinen Rautatiekatu 10A 00101 Helsinki / FI | [2023/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21915887.0 | 30.12.2021 | [2023/45] | WO2021KR20328 | Numéro de priorité, date | KR20200187830 | 30.12.2020 Format original publié: KR 20200187830 | [2023/45] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022146090 | Date: | 07.07.2022 | Langue: | KO | [2022/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4273122 | Date: | 08.11.2023 | Langue: | EN | [2023/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.07.2022 | Classification | IPC: | C07C263/10, C07C263/16, C07C263/20, C07C265/14 | [2023/45] | CPC: |
C07C263/20 (EP,KR);
C07C263/10 (EP,KR);
C07C263/16 (KR);
C07C265/14 (KR)
| C-Set: |
C07C263/10, C07C265/14 (EP);
C07C263/20, C07C265/14 (EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/45] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ISOCYANATVERBINDUNG | [2023/45] | Anglais: | ISOCYANATE COMPOUND PREPARATION METHOD | [2023/45] | Français: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UN COMPOSÉ ISOCYANATE | [2023/45] | Entrée dans la phase régionale | 29.06.2023 | Traduction produite | 29.06.2023 | Taxe nationale de base payée | 29.06.2023 | Taxe de recherche payée | 29.06.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.06.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]KR970001071 (MITSUI TOATSU CHEMICALS INC.) [A] 1-15* See entire document. *; | [Y]KR20080033495 (BASF SE [DE]) [Y] 3 * See paragraphs [0068] and [0069]. *; | [Y]KR20120038435 (BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE]) [Y] 1-15 * See paragraphs [0013], [0054] and [0064]. *; | [A]US2017101367 (KNAUF THOMAS [DE], et al) [A] 1-15 * See entire document. *; | [Y]KR20190142642 (HANWHA CHEMICAL CORP [KR]) [Y] 1-15 * See paragraphs [0024], [0026]-[0029], [0032], [0037]-[0039] and [0045]; and claims 1 and 2. * |