EP4271946 - SYSTÈMES DE PURIFICATION D'AIR ET DE STÉRILISATION DE SURFACE POUVANT ÊTRE INTÉGRÉS DANS DES STRUCTURES DE BÂTIMENTS ET DES SYSTÈMES DE MOBILIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.10.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.07.2022 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Armstrong World Industries, Inc. 2500 Columbia Avenue P.O. Box 3001 Lancaster, PA 17604-3001 / US | [2023/45] | Inventeur(s) | 01 /
FRANTZ, William H. Elizabethtown, PA 17022 / US | 02 /
WIKER, Anthony L. Lancaster, PA 17601 / US | 03 /
WALTEMYER, Alexandra G. York, PA 17402 / US | 04 /
BAXTER, Meredith G. Lancaster, PA 17603 / US | [2023/45] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2023/45] | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 21916213.8 | 16.12.2021 | [2023/45] | WO2021US63921 | Numéro de priorité, date | US202063132815P | 31.12.2020 Format original publié: US 202063132815 P | [2023/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022146716 | Date: | 07.07.2022 | Langue: | EN | [2022/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4271946 | Date: | 08.11.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.07.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 07.07.2022 | Classification | IPC: | F24F8/22, A61L9/20, A61L2/10, F24F13/20 | [2023/45] | CPC: |
A61L9/20 (EP,US);
A61L2/10 (EP);
F24F7/06 (EP);
F24F8/22 (EP);
G10K11/162 (EP,US);
A61L2202/11 (EP);
A61L2202/25 (EP);
A61L2209/12 (US);
A61L2209/14 (EP,US);
A61L2209/15 (US);
A61L2209/16 (EP,US);
F24F2221/14 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/45] | Titre | Allemand: | IN GEBÄUDESTRUKTUREN INTEGRIERBARE LUFTREINIGUNGS- UND OBERFLÄCHENSTERILISATIONSSYSTEME UND MÖBELSYSTEME | [2023/45] | Anglais: | AIR PURIFICATION AND SURFACE STERILIZATION SYSTEMS INTEGRATABLE INTO BUILDING STRUCTURES AND FURNITURE SYSTEMS | [2023/45] | Français: | SYSTÈMES DE PURIFICATION D'AIR ET DE STÉRILISATION DE SURFACE POUVANT ÊTRE INTÉGRÉS DANS DES STRUCTURES DE BÂTIMENTS ET DES SYSTÈMES DE MOBILIER | [2023/45] | Entrée dans la phase régionale | 29.06.2023 | Taxe nationale de base payée | 29.06.2023 | Taxe de recherche payée | 29.06.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.06.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/45] | 16.02.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2007507259 ; | [Y]US2008196860 (PETLACH JIRI [CZ]); | [Y]KR20100105985 (JP LIGHTING INC [KR]); | [XY]KR101425366B (TRECO CO LTD [KR]); | [Y]JP2014199176 (ISHIBASHI AKIRA, et al); | [Y]US2018002926 (BERGMAN TODD M [US]) |