EP4310144 - COMPOSITION THERMOPLASTIQUE ET PRODUIT MOULÉ CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.09.2022 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 26.06.2024 [2024/26] | 24.05.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Techno-UMG Co., Ltd. 1-9-2, Higashi-Shimbashi Minato-ku Tokyo 105-0021 / JP | [2024/04] | Inventeur(s) | 01 /
FUJII, Shinji Tokyo 105-0021 / JP | 02 /
TANAKA, Naruki Tokyo 105-0021 / JP | [2024/04] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2024/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21931715.3 | 01.12.2021 | [2024/04] | WO2021JP44079 | Numéro de priorité, date | JP20210043780 | 17.03.2021 Format original publié: JP 2021043780 | [2024/04] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022195972 | Date: | 22.09.2022 | Langue: | JA | [2022/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4310144 | Date: | 24.01.2024 | Langue: | EN | [2024/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 22.09.2022 | Classification | IPC: | C08L25/06, C08L51/04, C08L53/02, C08L69/00 | [2024/04] | CPC: |
C08F212/12 (EP);
C08L55/02 (US);
C08F212/10 (US);
C08F255/04 (EP);
C08F279/04 (EP);
C08F8/04 (US);
C08G64/04 (US);
C08L25/12 (EP);
C08L25/16 (EP);
C08L51/04 (US);
C08L53/02 (US);
C08L69/00 (EP);
C08L9/06 (US);
C08G2350/00 (US);
C08L2205/02 (EP);
| C-Set: |
C08F212/12, C08F220/44, C08F212/08 (EP);
C08F255/04, C08F212/08, C08F220/44 (EP);
C08F279/04, C08F212/08, C08F220/44 (EP);
C08L25/16, C08L25/12, C08L51/003, C08L55/02 (EP);
C08L69/00, C08L25/12, C08L51/06, C08L53/025, C08L55/02 (EP);
C08L69/00, C08L25/12, C08L51/06, C08L53/02, C08L55/02 (EP) (-) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/04] | Titre | Allemand: | THERMOPLASTISCHE ZUSAMMENSETZUNG UND DARAUS GEFORMTER GEGENSTAND | [2024/04] | Anglais: | THERMOPLASTIC COMPOSITION AND MOLDED PRODUCT THEREOF | [2024/04] | Français: | COMPOSITION THERMOPLASTIQUE ET PRODUIT MOULÉ CORRESPONDANT | [2024/04] | Entrée dans la phase régionale | 19.07.2023 | Traduction produite | 11.08.2023 | Taxe nationale de base payée | 11.08.2023 | Taxe de recherche payée | 11.08.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.08.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.08.2023 | Requête en examen déposée [2024/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH0345646 (KURARAY CO) [A] 1-12 * claims, examples *; | [A]JPH05331246 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD) [A] 1-12 * claims, examples *; | [A]WO2004003027 (ASAHI CHEMICAL IND [JP], et al) [A] 1-12 * claims, examples *; | [A]JP2008208213 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORP) [A] 1-12 * claims, examples *; | [AX]JP2009191187 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORP) [A] 4-5 [X] 1-3, 6-12; | [A]JP2020186306 (ASAHI KASEI CORP) [A] 1-12* claims, examples * | par le demandeur | JPS4728915B | JPS473252B | JPS482423B | JPS428704B | JPS436636B | US3419634 | JPS4820038B | JPS634841B | JPS635401B | JPH01297413 | JPH02133406 | JPH02305814 | JPH0372512 | JP2011137066 | JP2021043780 |