EP4333562 - TABLE DE CUISSON DE TYPE À CHAUFFAGE PAR INDUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.02.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.11.2022 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2024/10] | Inventeur(s) | 01 /
KWACK, Younghwan Seoul 08592 / KR | 02 /
SON, Seongho Seoul 08592 / KR | 03 /
LEE, Yongsoo Seoul 08592 / KR | 04 /
YANG, Jaekyung Seoul 08592 / KR | [2024/10] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2024/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21939444.2 | 13.07.2021 | [2024/10] | WO2021KR08960 | Numéro de priorité, date | KR20210056714 | 30.04.2021 Format original publié: KR 20210056714 | [2024/10] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022231065 | Date: | 03.11.2022 | Langue: | KO | [2022/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4333562 | Date: | 06.03.2024 | Langue: | EN | [2024/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 03.11.2022 | Classification | IPC: | H05B6/12, H05B6/06 | [2024/10] | CPC: |
H05B6/065 (EP,US);
H05B6/1209 (KR);
H05B6/062 (KR);
H05B6/1245 (EP);
H05B6/1272 (US);
H05B2206/02 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/10] | Titre | Allemand: | INDUKTIONSKOCHFELD | [2024/10] | Anglais: | INDUCTION HEATING TYPE COOKTOP | [2024/10] | Français: | TABLE DE CUISSON DE TYPE À CHAUFFAGE PAR INDUCTION | [2024/10] | Entrée dans la phase régionale | 14.11.2023 | Traduction produite | 14.11.2023 | Taxe nationale de base payée | 14.11.2023 | Taxe de recherche payée | 14.11.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.11.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.11.2023 | Requête en examen déposée [2024/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2018225755 (PANASONIC IP MAN CO LTD [JP]); | [A]JP2019067690 (HITACHI APPLIANCES INC); | [Y]KR102082507B ; | [YA]KR20200025929 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [Y]KR20200114433 (CUCHEN CO LTD [KR]) |