Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
26.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
05.07.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 07.08.2024 [2024/32] |
05.07.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 07.08.2024 [2024/32] |
02.02.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 06.03.2024 [2024/10] |
02.02.2024 | Requête en examen présentée | publié le 06.03.2024 [2024/10] |
10.01.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
20.11.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
15.11.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
15.11.2023 | Modification par le demandeur | |
14.11.2023 | Changement - mandataire | |
14.11.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
14.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
04.11.2022 | Données PCT avant la publication européenne | |
04.11.2022 | Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |