EP4033653 - CONVERTISSEUR MULTI-CELLULE EN CASCADE AVEC DES PONTS H AVEC TRIPOLE ET DES CONDENSATEURS DIVISÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.08.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.01.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau Körperschaft des öffentlichen Rechts Gottlieb-Daimler-Straße 47 67663 Kaiserslautern / DE | [2024/01] |
Précédent [2022/30] | Pour tous les Etats désignés Technische Universität Kaiserslautern Paul-Ehrlich-Str. Gebäude 32 67663 Kaiserslautern / DE | Inventeur(s) | 01 /
Fang, Jingyang 67663 Kaiserslautern / DE | 02 /
Götz, Stefan 67663 Kaiserslautern / DE | [2022/30] | Mandataire(s) | Patentanwaltskanzlei Vièl & Wieske PartGmbB Feldmannstraße 110 66119 Saarbrücken / DE | [2022/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22152197.4 | 19.01.2022 | [2022/30] | Numéro de priorité, date | DE202110101261 | 21.01.2021 Format original publié: DE102021101261 | [2022/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4033653 | Date: | 27.07.2022 | Langue: | DE | [2022/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.2022 | Classification | IPC: | H02M7/483, // H02M1/32 | [2022/30] | CPC: |
H02M7/4835 (EP);
H02M1/327 (EP);
H02M7/4833 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/09] |
Précédent [2022/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KASKADIERTER MULTIZELLENUMRICHTER MIT 3-POLIGEN H-BRÜCKEN MIT GETEILTEM ZWISCHENKREISKONDENSATOR | [2022/30] | Anglais: | CASCADED MULTICELL CONVERTER WITH 3-POLE H-BRIDGES WITH SPLIT DC CAPACITOR | [2022/30] | Français: | CONVERTISSEUR MULTI-CELLULE EN CASCADE AVEC DES PONTS H AVEC TRIPOLE ET DES CONDENSATEURS DIVISÉS | [2022/30] | Procédure dexamen | 26.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/09] | 26.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.08.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2017025866 (GOETZ STEFAN [DE]); | par le demandeur | US799 | US9496 | US3867643 | DE10103031 | US8890465 | US9502960 | US2018013339 | US10218189 | US10442309 | DE102019006476 |