EP4030729 - ROUTEUR AVEC SURVEILLANCE DE SESSION TCP BILATÉRALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 20.09.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 128 Technology, Inc. 200 Wheeler Road Burlington, MA 01803 / US | [2022/29] | Inventeur(s) | 01 /
JAFFER, Sarah V Billerica, 01821 / US | 02 /
MENON, Abilash Boxborough, 01719 / US | 03 /
YUNGELSON, Anna Lexington, 02421 / US | 04 /
TIMMONS, Patrick Newton, 02461 / US | [2022/29] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2022/29] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 22158329.7 | 22.09.2017 | [2022/29] | Numéro de priorité, date | US201615283946 | 03.10.2016 Format original publié: US201615283946 | [2022/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4030729 | Date: | 20.07.2022 | Langue: | EN | [2022/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.04.2022 | Classification | IPC: | H04L45/00, H04L45/021 | [2022/29] | CPC: |
H04L45/22 (EP,US);
H04L45/70 (EP);
H04L67/142 (US);
H04L67/561 (US);
H04L69/16 (US);
H04L45/021 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/08] |
Précédent [2022/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ROUTER MIT DOPPELSEITIGER TCP-SITZUNGSÜBERWACHUNG | [2022/29] | Anglais: | ROUTER WITH BILATERAL TCP SESSION MONITORING | [2022/29] | Français: | ROUTEUR AVEC SURVEILLANCE DE SESSION TCP BILATÉRALE | [2022/29] | Procédure d'examen | 13.01.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2023 | Requête en examen déposée [2023/08] | 13.01.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP17858900.8 / EP3520267 | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2004073655 (KAN CHAO [US], et al) [X] 1-3,6,7,13-15 * figures 5,7,8 * * paragraphs [0006] , [0007] , [0021] , [0023] , [0027] , [0030] , [0031] , [0033] , [0035] , [0037] , [0039] , [0 40] , [0 46] * [I] 4,5,8-12; | [I]US2011270983 (DE FORT-MENARES ULRICA [US], et al) [I] 1-15 * figures 1-3 ** paragraphs [0013] - [0030] * |