EP4238887 - SYSTÈME DE FERMETURE POUR UN RÉCIPIENT À MÉDICAMENTS, AINSI QUE RÉCIPIENT À MÉDICAMENTS DOTÉ D'UN SYSTÈME DE FERMETURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.03.2024 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 04.08.2023 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2024 | Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Inductio AG Obere Steingrubenstrasse 6 4500 Solothurn / CH | [2023/36] | Inventeur(s) | 01 /
Koller, Horst 8730 Uznach / CH | [2023/36] | Mandataire(s) | Tergau & Walkenhorst Intellectual Property GmbH Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [2023/36] | Tergau & Walkenhorst Patentanwälte PartGmbB Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 22160078.6 | 03.03.2022 | [2023/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4238887 | Date: | 06.09.2023 | Langue: | DE | [2023/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.09.2022 | Classification | IPC: | B65D47/38, B65B65/00, B65B3/00, B65B3/04, B65B39/12, B65D51/00, A61J1/06, A61J1/14, A61M39/10, A61M39/16 | [2024/18] | CPC: |
B65D51/002 (EP);
A61J1/1406 (EP);
A61J1/1425 (EP);
B65B3/003 (EP);
B65B3/04 (EP);
B65B39/12 (EP);
B65D47/38 (EP);
A61J1/065 (EP);
A61M2039/1072 (EP);
A61M39/165 (EP);
B65B65/003 (EP);
B65D2251/0015 (EP);
B65D2251/009 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2023/36] | B65D51/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/15] |
Précédent [2023/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERSCHLUSSSYSTEM FÜR EINEN MEDIKAMENTENBEHÄLTER SOWIE MEDIKAMENTENBEHÄLTER MIT EINEM VERSCHLUSSSYSTEM | [2023/36] | Anglais: | CLOSURE SYSTEM FOR A DRUG CONTAINER AND DRUG CONTAINER WITH A CLOSURE SYSTEM | [2023/36] | Français: | SYSTÈME DE FERMETURE POUR UN RÉCIPIENT À MÉDICAMENTS, AINSI QUE RÉCIPIENT À MÉDICAMENTS DOTÉ D'UN SYSTÈME DE FERMETURE | [2023/36] | Procédure d'examen | 05.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.03.2024 | Requête en examen déposée [2024/15] | 05.03.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.04.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.08.2024 | Taxe de délivrance payée | 21.08.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.08.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2024 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4954149 (FULLEMANN JAMES S [US]) [A] 1 * figures 1-5 *; | [Y]US5202093 (CLOYD WILLLIAM C [US]) [Y] 1-9 * column 1, lines 35-50; figures 1-7 * * column 5, lines 1-27 *; | [Y]DE9306796U (PHARMA-GUMMI WIMMER WEST GMBH) [Y] 1-9 * figures 1-10 *; | [I]US2004141886 (PY DANIEL [US], et al) [I] 10 * figures 33-38,43,44, 45, 47 *; | [A]US2013270820 (PY DANIEL [US]) [A] 10* paragraph [0061]; figure 5 *; | [A]US2018148232 (CASTILLO EDWARD [US], et al) [A] 1-10 * figures 1-5 *; | [A]WO2020252243 (BECTON DICKINSON CO [US]) [A] 1-10 * figures 12-25 * | par le demandeur | EP20200209611 |