EP4063151 - ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION DE MULTIPLES UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION DE TRANSPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.11.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.03.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 26.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 22.03.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 24.04.2024 [2024/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carrier Corporation 13995 Pasteur Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418 / US | [2022/39] | Inventeur(s) | 01 /
SHE, Xu Bloomfield, 06002 / US | 02 /
LIAO, XuQiang Syracuse, 13221 / US | 03 /
VAN WIJK, Ruud 2201GN Noordwijk / NL | 04 /
VAN DER PLAS, Peter 2201GN Noordwijk / NL | 05 /
KWOK, Hiu Lam Syracuse, 13221 / US | [2022/39] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2022/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22161929.9 | 14.03.2022 | [2022/39] | Numéro de priorité, date | US202163164728P | 23.03.2021 Format original publié: US 202163164728 P | [2022/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4063151 | Date: | 28.09.2022 | Langue: | EN | [2022/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4063151 | Date: | 24.04.2024 | Langue: | EN | [2024/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.2022 | Classification | IPC: | B60H1/00, B60H1/32 | [2022/39] | CPC: |
B60H1/00428 (EP,US);
B60H1/3208 (CN);
F25B49/025 (US);
B60H1/00814 (US);
B60H1/3228 (CN);
B60H1/3229 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] |
Précédent [2022/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ZUR VERSORGUNG MEHRERER TRANSPORTKÜHLEINHEITEN | [2022/39] | Anglais: | ELECTRICAL ARCHITECTURE FOR POWERING MULTIPLE TRANSPORT REFRIGERATION UNITS | [2022/39] | Français: | ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION DE MULTIPLES UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION DE TRANSPORT | [2022/39] | Procédure d'examen | 24.03.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2023 | Requête en examen déposée [2023/18] | 24.03.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.2024 | Taxe de délivrance payée | 04.03.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.03.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE102014016939 (LIEBHERR-TRANSPORTATION SYSTEMS GMBH & CO KG [AT]) [Y] 1-14* figure 5 *; | [Y]US2017349078 (DZIUBA ROBERT [US], et al) [Y] 1-14 * paragraph [0029]; figure 1 *; | [Y]WO2018226848 (CARRIER CORP [US]) [Y] 1-14 * paragraphs [0041] , [0042]; figures 2,3 *; | [Y]WO2020068556 (CARRIER CORP [US]) [Y] 1-14 * paragraphs [0073] - [0081]; figures 3,5b,5c *; | [Y]WO2020142066 (THERMO KING CORP [US]) [Y] 1-14 * paragraphs [0070] - [0074]; figure 2 * |