EP4060817 - SYSTÈME DE COMPENSATION DE POTENTIEL ET SYSTÈME MODULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.12.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Changement - demande(s) divisionnaire(s) | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DEHN SE Hans-Dehn-Straße 1 92318 Neumarkt i.d. OPf. / DE | [2022/38] | Inventeur(s) | 01 /
Rother, Claudia 92318 Neumarkt i.d.Opf. / DE | 02 /
Seger, Siegfried 92318 Neumarkt i.d.Opf. / DE | 03 /
Wildfeuer, Sabine 92318 Neumarkt i.d.Opf. / DE | 04 /
Hannig, Martin 92318 Neumarkt i.d.Opf. / DE | [2022/38] | Mandataire(s) | Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [2022/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22162225.1 | 15.03.2022 | [2022/38] | Numéro de priorité, date | DE202110106566 | 17.03.2021 Format original publié: DE102021106566 | [2022/38] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4060817 | Date: | 21.09.2022 | Langue: | DE | [2022/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.07.2022 | Classification | IPC: | H01R4/48, H01R11/05, H02B1/00, H02G5/00 | [2022/38] | CPC: |
H01R11/05 (EP);
H01R4/485 (EP,US);
H01R4/4821 (EP,US);
H01R4/4833 (EP,US);
H02G13/40 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/03] |
Précédent [2022/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POTENTIALAUSGLEICHSSYSTEM UND BAUKASTENSYSTEM | [2022/38] | Anglais: | POTENTIAL BALANCING SYSTEM AND MODULAR SYSTEM | [2022/38] | Français: | SYSTÈME DE COMPENSATION DE POTENTIEL ET SYSTÈME MODULAIRE | [2022/38] | Procédure dexamen | 13.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.12.2022 | Requête en examen déposée [2023/03] | 13.12.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) divisionnaire(s) | EP24189459.1 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US6261120 (BEEGE WERNER [DE], et al); | [XAY]DE20119510U (WAGO VERWALTUNGS GMBH [DE]); | [Y]EP2136437 (LEGRAND FRANCE [FR], et al); | [Y]US2012264327 (CARNEVALE JOHN [US], et al) |