EP4033773 - PROCEDE DE CONNEXION POUR DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA, DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA ET TERMINAL DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2022/30] | PROCÉDÉ DE CONNEXION POUR DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA, DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA ET TERMINAL DE COMMANDE | ||
[2022/49] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.01.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.11.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.08.2022 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2022/30] | Inventeur(s) | 01 /
LIN, Shangbo Guangdong, 523860 / CN | [2022/30] | Mandataire(s) | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2022/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22162582.5 | 30.11.2015 | [2022/30] | Numéro de priorité, date | CN201510514729 | 20.08.2015 Format original publié: CN201510514729 | [2022/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4033773 | Date: | 27.07.2022 | Langue: | EN | [2022/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4033773 | Date: | 15.02.2023 | Langue: | EN | [2023/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2022 | Classification | IPC: | H04N21/436, H04N21/41, H04W4/00, H04N7/00, H04N21/43, H04N21/4363, H04N21/442, H04W4/80, H04W76/14, // H04N5/76, H04W84/18, H04W88/04 | [2022/30] | CPC: |
H04N21/41265 (EP,US);
H04W76/10 (US);
H04N21/43 (EP,US);
H04N21/43615 (EP);
H04N21/43637 (EP);
H04N21/44227 (EP);
H04N7/00 (EP,US);
H04W4/00 (EP,US);
H04W4/80 (EP,US);
H04W76/14 (EP,US);
H04N5/76 (EP,US);
H04W84/18 (EP,US);
H04W88/04 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/39] |
Précédent [2022/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERBINDUNGSVERFAHREN FÜR MULTIMEDIA-ABSPIELGERÄT, MULTIMEDIA-ABSPIELGERÄT UND STEUERTERMINAL | [2022/30] | Anglais: | CONNECTION METHOD FOR MULTIMEDIA PLAYING DEVICE, MULTIMEDIA PLAYING DEVICE AND CONTROL TERMINAL | [2022/30] | Français: | PROCEDE DE CONNEXION POUR DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA, DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA ET TERMINAL DE COMMANDE | [2022/49] |
Précédent [2022/30] | PROCÉDÉ DE CONNEXION POUR DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA, DISPOSITIF DE LECTURE MULTIMEDIA ET TERMINAL DE COMMANDE | Procédure d'examen | 19.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.08.2022 | Requête en examen déposée [2022/39] | 19.08.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.11.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.12.2022 | Taxe de délivrance payée | 29.12.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.12.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15893541.1 / EP3169086 | Opposition(s) | 16.11.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.02.2023 | CZ | 15.02.2023 | DK | 15.02.2023 | EE | 15.02.2023 | ES | 15.02.2023 | FI | 15.02.2023 | HR | 15.02.2023 | IT | 15.02.2023 | LT | 15.02.2023 | LV | 15.02.2023 | MC | 15.02.2023 | NL | 15.02.2023 | PL | 15.02.2023 | RO | 15.02.2023 | RS | 15.02.2023 | SE | 15.02.2023 | SI | 15.02.2023 | SK | 15.02.2023 | SM | 15.02.2023 | NO | 15.05.2023 | GR | 16.05.2023 | IS | 15.06.2023 | PT | 15.06.2023 | [2024/32] |
Précédent [2024/27] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
IT | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2010260348 (BHOW GUNJAN D [US], et al) [A] 1-13 * abstract * * figures 1,2,6,9,11 * * paragraphs [0017] - [0061] * * paragraphs [0065] - [0069] *; | [A]US2010284389 (RAMSAY MAX [AU], et al) [A] 1-13 * abstract * * figures 1, 2C, 3A, 3B, 4B * * paragraphs [0001] , [0002] , [0006] - [0022] * * paragraphs [0054] - [0160] * * paragraphs [0174] - [0179] *; | [A]US2012099594 (LAU DANNIE [US], et al) [A] 1-13 * abstract * * figures 1,2,4-6b,8-10 * * paragraphs [0004] , [0024] - [0042] * * paragraphs [0061] - [0083] * * paragraphs [0096] - [0114] *; | [A]EP2750353 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0004] , [0042] - [0064] * * paragraphs [0068] - [0098] ** paragraphs [0108] , [0119] , [0120] , [0126] * |