EP4249713 - SYSTÈME DE DÉBRAYAGE POUR UN AGENCEMENT DE POIGNÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.02.2024 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 25.08.2023 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINEBEA ACCESSSOLUTIONS ITALIA S.P.A. Via Torino 31 10044 Pianezza / IT | [2024/14] |
Précédent [2023/39] | Pour tous les Etats désignés U-Shin Italia S.p.A. Via Torino 31 10044 Pianezza / IT | Inventeur(s) | 01 /
PERRIN, Christophe 10044 Pianezza / IT | 02 /
LANNO, Thomas 10044 Pianezza / IT | [2023/39] | Mandataire(s) | Innovincia, et al 11, avenue des Tilleuls 74200 Thonon-Les-Bains / FR | [N/P] |
Précédent [2023/39] | Croonenbroek, Thomas Jakob, et al Innovincia 11, avenue des Tilleuls 74200 Thonon-les-Bains / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 22163918.0 | 23.03.2022 | [2023/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4249713 | Date: | 27.09.2023 | Langue: | EN | [2023/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.09.2022 | Classification | IPC: | E05B81/90, E05B47/06, E05B85/10, E05B15/00, E05B81/76 | [2023/39] | CPC: |
E05B81/90 (EP,US);
E05B85/10 (EP,CN,US);
E05B15/0053 (EP);
E05B81/76 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/11] |
Précédent [2023/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUSKUPPLUNGSSYSTEM FÜR EINE GRIFFANORDNUNG | [2023/39] | Anglais: | DECLUTCHING SYSTEM FOR A HANDLE ARRANGEMENT | [2023/39] | Français: | SYSTÈME DE DÉBRAYAGE POUR UN AGENCEMENT DE POIGNÉE | [2023/39] | Procédure d'examen | 06.02.2024 | Requête en examen déposée [2024/11] | 06.02.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]DE102014117005 (WITTE AUTOMOTIVE GMBH [DE]); | [A]DE102017001769 (AUDI AG [DE]); | [A]DE102018210422 (WITTE AUTOMOTIVE GMBH [DE]) | par le demandeur | DE102014117005 |