EP4068450 - DISPOSITIF ÉLECTROCHIMIQUE ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.09.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.04.2024 | Nouvelle entrée: observations des tiers | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ningde Amperex Technology Ltd. No.1 Xingang Road Zhangwan Town Jiaocheng District Fujian Province Ningde City, Fujian 352100 / CN | [2022/40] | Inventeur(s) | 01 /
FENG, Qin Ningde City, Fujian Province, 352100 / CN | [2022/40] | Mandataire(s) | Icosa 83 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris / FR | [2022/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22164785.2 | 28.03.2022 | [2022/40] | Numéro de priorité, date | CN202110341771 | 30.03.2021 Format original publié: CN202110341771 | [2022/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4068450 | Date: | 05.10.2022 | Langue: | EN | [2022/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4068450 | Date: | 02.11.2022 | Langue: | EN | [2022/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.09.2022 | Classification | IPC: | H01M10/052, H01M50/105, H01M50/186, H01M50/193, H01M50/197, H01M50/198, H01M50/528, H01M50/531, H01M10/0525, H01M50/143, H01M50/124 | [2022/44] | CPC: |
H01M10/0525 (EP);
H01M50/186 (EP,US);
B32B27/08 (CN);
B32B27/32 (CN);
H01M50/124 (EP);
H01M50/143 (EP);
H01M50/193 (EP,US);
H01M50/197 (EP,US);
H01M50/198 (EP);
|
Précédent IPC [2022/40] | H01M10/052, H01M50/105, H01M50/186, H01M50/193, H01M50/197, H01M50/198, H01M50/528, H01M50/531, H01M10/0525 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/40] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTROCHEMISCHE VORRICHTUNG UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | [2022/40] | Anglais: | ELECTROCHEMICAL DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE | [2022/40] | Français: | DISPOSITIF ÉLECTROCHIMIQUE ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE | [2022/40] | Procédure d'examen | 28.03.2022 | Requête en examen déposée [2022/40] | 02.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.05.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.04.2024 | Observations des tiers | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP2629348 (TOPPAN PRINTING CO LTD [JP]) [A] 1-13 * the whole document *; | [Y]US2015372263 (DOUKE HIROKI [JP], et al) [Y] 1-13 * paragraph [0005] - paragraph [0007] * * paragraph [0012] - paragraph [0017] * * paragraph [0022] - paragraph [0025] *; | [A]US2019123312 (IMAMOTO JUNYA [JP], et al) [A] 1-13* the whole document *; | [Y]EP3660941 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) [Y] 1-13 * figure 2 * | autre | JP2001297748 | EP3660941 |