EP4253796 - TRANSMISSION POUR ÉOLIENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.08.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.09.2023 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Demande réputée retirée | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VESTAS WIND SYSTEMS A/S Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2023/40] | Inventeur(s) | 01 /
SCHRÖDER, Tim Niklas Dortmund / DE | 02 /
WIMMER, Thomas Tauberrettersheim / DE | 03 /
INGELI, Jan Hattlingen / DE | [2023/40] | Mandataire(s) | Vestas Patents Department Hedeager 42 8200 Aarhus N / DK | [2023/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22165254.8 | 29.03.2022 | [2023/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4253796 | Date: | 04.10.2023 | Langue: | EN | [2023/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.09.2022 | Classification | IPC: | F16H25/06, F03D15/10, F16H57/04 | [2023/40] | CPC: |
F16H57/0486 (EP);
F03D15/10 (EP);
F03D80/707 (EP);
F16H25/06 (EP);
F16H57/0423 (EP);
F16H57/0426 (EP);
F16H57/043 (EP);
F16H57/0471 (EP);
F05B2260/4031 (EP);
Y02E10/72 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GETRIEBE FÜR EINE WINDTURBINE | [2023/40] | Anglais: | TRANSMISSION FOR A WIND TURBINE | [2023/40] | Français: | TRANSMISSION POUR ÉOLIENNE | [2023/40] | Procédure dexamen | 05.04.2024 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/36] | 26.04.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/36] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2024 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAYI]RU2165552 (VOROSHILOV ALEKSANDR SERGEEVIC) [X] 1,8-11,14 * figures 13-19 * * paragraphs [0056] - [0074] * [A] 13 [Y] 2-7,12 [I] 15; | [Y]WO2008119418 (WITTENSTEIN AG [DE], et al) [Y] 12 * figures 1, 3a, 3c ** the whole document *; | [Y]DE102015223554 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [Y] 2-7 * figures 1, 2 * * paragraphs [0015] - [0024] *; | [Y]DE102016209654 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 2-7 * figures 1, 2, 3 * * the whole document * | par le demandeur | US8256327 | US8656809 | US10830328 |