EP4261012 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TUBE COMPOSITE THERMOPLASTIQUE SOUPLE, AINSI QUE TUBE COMPOSITE THERMOPLASTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.06.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.04.2024 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.09.2023 | Dernier événement Tooltip | 25.06.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fibron Pipe GesmbH Gollensdorf 24 4300 St. Valentin / AT | [2023/42] | Inventeur(s) | 01 /
Keßler, Andreas 82049 Pullach im Isartal / DE | [2023/42] | Mandataire(s) | Ege Lee & Roider Patentanwälte Wilhelm-Wagenfeld-Straße 24 80807 München / DE | [2023/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22167831.1 | 12.04.2022 | [2023/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4261012 | Date: | 18.10.2023 | Langue: | DE | [2023/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.2022 | Classification | IPC: | B29C53/58, B29D23/00, B32B27/00, F16L9/16 | [2023/42] | CPC: |
B29D23/001 (EP);
B29C53/58 (EP);
B32B1/08 (EP);
B32B27/32 (EP);
B32B27/34 (EP);
B32B5/26 (EP);
F16L9/128 (EP);
B32B2260/023 (EP);
B32B2260/046 (EP);
B32B2262/02 (EP);
B32B2262/0269 (EP);
B32B2262/101 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/21] |
Précédent [2023/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FLEXIBLEN, THERMOPLASTISCHEN VERBUNDROHRS SOWIE THERMOPLASTISCHES VERBUNDROHR | [2023/42] | Anglais: | THERMOPLASTIC COMPOSITE PIPE AND METHOD OF MAKING A FLEXIBLE THERMOPLASTIC COMPOSITE PIPE | [2023/42] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TUBE COMPOSITE THERMOPLASTIQUE SOUPLE, AINSI QUE TUBE COMPOSITE THERMOPLASTIQUE | [2023/42] | Procédure d'examen | 17.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.04.2024 | Requête en examen déposée [2024/21] | 17.04.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.06.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US3654967 (ATWELL WILLIAM J, et al); | [A]US5893956 (PERRY JR MARNEY DUNMAN [US], et al); | [A]WO2008115857 (DEEPFLEX INC [US], et al); | [A]WO2010026749 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD [JP], et al); | [A]DE102011017328 (HERAEUS NOBLELIGHT GMBH [DE]); | [XI]US2014238977 (DYKSTERHOUSE JOEL A [US]) | par le demandeur | WO9507428 | WO2017048117 |