EP4095531 - DISPOSITIF DE MESURE DE L'ORIENTATION D'UN ÉCOULEMENT DE FLUIDE PAR RAPPORT A UNE SURFACE AÉRODYNAMIQUE, EN PARTICULIER D'UN AÉRONEF, AU MOYEN D'UN CAPTEUR MAGNÉTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.09.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 28.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AIRBUS OPERATIONS (SAS) 316 route de Bayonne 31060 Toulouse / FR | [2022/48] | Inventeur(s) | 01 /
VIALATTE, Jean-Luc 31060 Toulouse / FR | 02 /
VEERABADRAN, Karounen 31060 Toulouse / FR | 03 /
BOISSON, Thomas 31060 Toulouse / FR | 04 /
MALARD, Laurent 31060 Toulouse / FR | 05 /
GARCIA HALLO, Ivan 31060 Toulouse / FR | 06 /
MONTET, Florent 31060 Toulouse / FR | [2022/48] | Mandataire(s) | Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3 Cours du Triangle CS 80165 92939 Paris La Défense Cedex / FR | [2022/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22172831.4 | 11.05.2022 | [2022/48] | Numéro de priorité, date | FR20210005530 | 27.05.2021 Format original publié: FR 2105530 | [2022/48] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4095531 | Date: | 30.11.2022 | Langue: | FR | [2022/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4095531 | Date: | 01.03.2023 | Langue: | FR | [2023/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2023 | Classification | IPC: | G01P13/02, G01D5/14, G01M9/06 | [2022/48] | CPC: |
G01P13/02 (EP,US);
G01M9/06 (CN);
G01M9/02 (CN);
G01M9/065 (EP,US);
G01P13/0006 (US);
B64C1/0009 (EP,CN,US);
G01P13/025 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/40] |
Précédent [2022/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR MESSUNG DER RICHTUNG EINER FLUIDSTRÖMUNG IN BEZUG AUF EINE AERODYNAMISCHE OBERFLÄCHE, INSBESONDERE EINES LUFTFAHRZEUGS, MITTELS EINES MAGNETISCHEN SENSORS | [2022/48] | Anglais: | DEVICE FOR MEASURING THE ORIENTATION OF A FLOW OF FLUID RELATIVE TO AN AERODYNAMIC SURFACE, IN PARTICULAR OF AN AIRCRAFT, BY MEANS OF A MAGNETIC SENSOR | [2022/48] | Français: | DISPOSITIF DE MESURE DE L'ORIENTATION D'UN ÉCOULEMENT DE FLUIDE PAR RAPPORT A UNE SURFACE AÉRODYNAMIQUE, EN PARTICULIER D'UN AÉRONEF, AU MOYEN D'UN CAPTEUR MAGNÉTIQUE | [2022/48] | Procédure dexamen | 29.08.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.08.2023 | Requête en examen déposée [2023/40] | 29.08.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.09.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5877415 (KRUSE LARS [US]); | [Y]EP0916074 (AMS INTERNAT AG [AT]); | [Y]EP3144684 (AIRBUS SAS [FR], et al) |