Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2023002054 | Dossier mondial | 05.01.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | US202217743700 | 13.05.2022 | US202163216561 | 30.06.2021 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP2023008876 | Dossier mondial | 19.01.2023 | A | Numéro de priorité | Date | US202163216561 | 30.06.2021 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN115535253 | Dossier mondial | 30.12.2022 | A | Numéro de priorité | Date | US202163216561 | 30.06.2021 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP4112466 | Dossier mondial | 04.01.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | US202163216561 | 30.06.2021 |