EP4112466 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CHARIOT AUTOMATISÉ POUR UNE CABINE INTERNE DE VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.06.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 02.12.2022 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 929 Long Bridge Drive Arlington, VA 22202 / US | [2023/12] |
Précédent [2023/01] | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | Inventeur(s) | 01 /
VANDEWALL, Cynthis Anne CHICAGO, 60606-1596 / US | 02 /
BOWEN, Jared Arthur CHICAGO, 60606-1596 / US | 03 /
GRACIELA, Anabel CHICAGO, 60606-1596 / US | 04 /
DEBRECHT, Sebra CHICAGO, 60606-1596 / US | [2023/01] | Mandataire(s) | Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2023/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22181143.3 | 27.06.2022 | [2023/01] | Numéro de priorité, date | US202163216561P | 30.06.2021 Format original publié: US 202163216561 P | [2023/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4112466 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | EN | [2023/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.11.2022 | Classification | IPC: | B64D11/04 | [2023/01] | CPC: |
B64D11/0007 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/31] |
Précédent [2023/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUTOMATISIERTE WAGENSYSTEME UND -VERFAHREN FÜR EINE INNENKABINE EINES FAHRZEUGS | [2023/01] | Anglais: | AUTOMATED CART SYSTEMS AND METHODS FOR AN INTERNAL CABIN OF A VEHICLE | [2023/01] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CHARIOT AUTOMATISÉ POUR UNE CABINE INTERNE DE VÉHICULE | [2023/01] | Procédure dexamen | 27.06.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/31] | 27.06.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.04.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2004186760 (METZGER TRACY ALAN [US]) [X] 1,9,10 * paragraphs [0011] , [0 33] , [0 34] , [0 39] - [0041]; figure 3 *; | [X]US2013120163 (KOLLAKOWSKI MALTE [DE]) [X] 1 * figure 3 *; | [A]US2014021690 (BURD PETER JOHN LESLIE [GB]) [A] 5,6 * paragraph [0029]; figures 4A-B *; | [X]US2015057796 (BOODAGHIANS LILLIAN [US]) [X] 1-4,10 * paragraph [0036]; figures 2,5 *; | [Y]US2019009910 (BATES STEVEN [US], et al) [Y] 7,8 * paragraph [0038] *; | [XAY]US2019311318 (BAUER MICHAEL [DE], et al) [X] 1,2,10 * paragraphs [0042] , [0 46]; figures 1-3 * [A] 5,6,11-15 [Y] 7,8; | [A]US2020122836 (CARMONA-PUGA GUILLERMO [DE]) [A] 3,4 * paragraphs [0030] - [0032]; figures 1-3 *; | [A] - Anonymous, "Bin-e", (20210323), URL: https://www.construction21.org/infrastructure/h/bin-e.html, (20221021), XP055973609 [A] 5,6 * the whole document * | [A] - Anonymous, "CleanRobotics: Innovative solutions for a sustainable tomorrow", (20130712), URL: https://cleanrobotics.com/, (20221021), XP055973611 [A] 5,6 * the whole document * |