EP4116103 - MACHINE D'IMPRESSION D'INFORMATIONS SUR UN RÉCIPIENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.06.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.06.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.12.2022 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SMI S.p.A. Via Monte Grappa, 7 24121 Bergamo / IT | [2023/02] | Inventeur(s) | 01 /
NAVA, Angelo 24121 Bergamo / IT | 02 /
CHIESA, Fabio 24121 Bergamo / IT | 03 /
CORTINOVIS, Ivan 24121 Bergamo / IT | [2023/02] | Mandataire(s) | Long, Giorgio Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | [2023/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22183005.2 | 05.07.2022 | [2023/02] | Numéro de priorité, date | IT20210017858 | 07.07.2021 Format original publié: IT202100017858 | [2023/02] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4116103 | Date: | 11.01.2023 | Langue: | EN | [2023/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.10.2022 | Classification | IPC: | B41J3/407, B65G33/02, B65G47/84, B41J11/00 | [2023/02] | CPC: |
B41J3/4073 (EP,CN,US);
B41J3/4075 (EP,CN);
B41F17/08 (US);
B41J11/002 (EP,US);
B41J3/40731 (EP,CN,US);
B65C9/46 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/30] |
Précédent [2023/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MASCHINE ZUM DRUCKEN VON INFORMATIONEN AUF EINEN BEHÄLTER | [2023/02] | Anglais: | MACHINE FOR PRINTING INFORMATION ON A CONTAINER | [2023/02] | Français: | MACHINE D'IMPRESSION D'INFORMATIONS SUR UN RÉCIPIENT | [2023/02] | Procédure dexamen | 21.06.2023 | Requête en examen déposée [2023/30] | 21.06.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAYI]US2013019566 (SCHACH MARTIN [DE]); | [XAI]US2016023459 (TILL HEINZ [DE]); | [Y]DE102014113720 (KHS GMBH [DE]); | [X]US2018264845 (GERTLOWSKI GEORG [DE], et al) |