EP4141188 - LUCARNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Energy Saving Lucernari S.r.l. Via Trieste, 569 24033 Calusco d'Adda / IT | [2023/09] | Inventeur(s) | 01 /
VISONE, Salvatore Virgilio 24033 Calusco d'Adda / IT | [2023/09] | Mandataire(s) | Lunati & Mazzoni S.r.L. Via Carlo Pisacane, 36 20129 Milano / IT | [2023/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22192070.5 | 25.08.2022 | [2023/09] | Numéro de priorité, date | IT20210022571 | 31.08.2021 Format original publié: IT202100022571 | [2023/09] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4141188 | Date: | 01.03.2023 | Langue: | EN | [2023/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.12.2022 | Classification | IPC: | E04D13/03, E04D13/035 | [2023/09] | CPC: |
E04D13/035 (EP);
E04D13/0351 (EP);
E04D13/0352 (EP);
E04D13/0335 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/09] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OBERLICHT | [2023/09] | Anglais: | SKYLIGHT | [2023/09] | Français: | LUCARNE | [2023/09] | Procédure d'examen | 25.08.2022 | Requête en examen déposée [2023/09] | 31.08.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.08.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US8191317 (LUNDSGAARD CHRISTIAN AAGE [DK], et al) [A] 1-10* figure 10 *; | [XI]WO2021156313 (VKR HOLDING AS [DK]) [X] 1,2,5,9 * page 7, lines 16-28 * * page 32, line 21 * * figures 4-7 * [I] 3,4,6-8,10 | par le demandeur | US6089973 | JP2003009677 | EP1281314 | FR2846487 |