EP4167062 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE TACTILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 26.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Display Co., Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2023/16] | Inventeur(s) | 01 /
Lee, JaeGyun Paju-si, 10845 / KR | 02 /
Rhe, Ruda Paju-si, 10845 / KR | 03 /
Gwon, Hyangmyoung Paju-si, 10845 / KR | 04 /
Jung, JiHyun Paju-si, 10845 / KR | 05 /
Lee, DeukSu Paju-si, 10845 / KR | 06 /
An, SuChang Paju-si, 10845 / KR | [2023/16] | Mandataire(s) | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2023/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22192664.5 | 29.08.2022 | [2023/16] | Numéro de priorité, date | KR20210138187 | 18.10.2021 Format original publié: KR 20210138187 | KR20210189671 | 28.12.2021 Format original publié: KR 20210189671 | [2023/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4167062 | Date: | 19.04.2023 | Langue: | EN | [2023/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.2023 | Classification | IPC: | G06F3/041, G06F3/044, H10K59/40 | [2023/16] | CPC: |
G06F3/04164 (EP,US);
G06F3/0412 (EP,US);
G06F3/0443 (EP,US);
G06F3/0446 (EP);
G06F3/0448 (EP);
H10K59/40 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/47] |
Précédent [2023/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BERÜHRUNGSANZEIGEVORRICHTUNG | [2023/16] | Anglais: | TOUCH DISPLAY DEVICE | [2023/16] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE TACTILE | [2023/16] | Procédure dexamen | 29.08.2022 | Requête en examen déposée [2023/16] | 18.10.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.10.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.05.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2016062164 (CHAE JI-EUN [KR], et al); | [Y]US2021200364 (WON SANG-HYUK [KR], et al); | [XYI]US2021247886 (LEE JAE-GYUN [KR], et al) |