EP4160630 - CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ MUNIE D'UN DISPOSITIF INDUCTEUR INTÉGRÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.10.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 24.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FERRARI S.p.A. Via Emilia Est, 1163 41100 Modena / IT | [2023/14] | Inventeur(s) | 01 /
LO CALZO, Giovanni 41100 MODENA / IT | 02 /
CASOLI, Luca 41100 MODENA / IT | 03 /
SITTA, Ugo 41100 MODENA / IT | 04 /
AGNELLO, Giuseppe 41100 MODENA / IT | [2023/14] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2023/14] | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 22196869.6 | 21.09.2022 | [2023/14] | Numéro de priorité, date | IT20210024580 | 24.09.2021 Format original publié: IT202100024580 | [2023/14] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4160630 | Date: | 05.04.2023 | Langue: | EN | [2023/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.2023 | Classification | IPC: | H01F17/06, H01F27/28, H01F27/30, H01F27/32 | [2023/14] | CPC: |
H01F17/062 (EP);
H01F27/2895 (EP);
H01F27/306 (EP);
H01F27/324 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/45] |
Précédent [2023/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LEITERPLATTE MIT INTEGRIERTER INDUKTORVORRICHTUNG | [2023/14] | Anglais: | PRINTED CIRCUIT BOARD PROVIDED WITH AN INTEGRATED INDUCTOR DEVICE | [2023/14] | Français: | CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ MUNIE D'UN DISPOSITIF INDUCTEUR INTÉGRÉ | [2023/14] | Procédure d'examen | 02.10.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.10.2023 | Requête en examen déposée [2023/45] | 02.10.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4639707 (TANAKA KAZUHIRO [JP], et al) [A] 2-6,8 * figure 3 *; | [A]US4975672 (MCLYMAN COLONEL W T [US]) [A] 2-4 * abstract *; | [XI]JPH03133109 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1 * abstract * [I] 2-15; | [XI]EP1071103 (MAGNETEK SPA [IT]) [X] 1-5,10 * paragraph [0034]; figures 15,18,19,20,28-30 * [I] 6-9,11-15; | [A]US2003127244 (CHO ALBERT [TW]) [A] 7* figure 6 *; | [A]EP2061043 (HAMILTON SUNDSTRAND CORP [US]) [A] 2-5,11 * paragraph [0019] *; | [XI]US2010253459 (ZIMMERMAN ALAN W [US], et al) [X] 1 * abstract * [I] 2-15; | [XI]CN202178142U (SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO) [X] 1 * paragraph [0027] - paragraph [0038]; figures 1-4 * [I] 2-15; | [A]EP2711941 (HAMILTON SUNDSTRAND CORP [US]) [A] 2-5,11 * paragraph [0012]; figure 1 *; | [XI]DE102016210746 (VACUUMSCHMELZE GMBH & CO KG [DE]) [X] 1 * abstract * [I] 2-15 | par le demandeur | JPH03133109 | EP1071103 | US2010253459 | CN202178142U | DE102016210746 |