EP4169908 - FORMULATIONS D'ENZALUTAMIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.02.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 23.02.2024 | Demande réputée retirée | publié le 27.03.2024 [2024/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Medivation Prostate Therapeutics LLC 66 Hudson Boulevard East New York, NY 10001-2192 / US | Pour tous les Etats désignés Astellas Pharma Inc. 2-5-1, Nihonbashi-Honcho Chuo-ku Tokyo 103-8411 / JP | [2023/31] |
Précédent [2023/17] | Pour tous les Etats désignés Medivation Prostate Therapeutics LLC 235 East 42nd Street New York, NY 10017 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Astellas Pharma Inc. 2-5-1, Nihonbashi-Honcho Chuo-ku Tokyo 103-8411 / JP | Inventeur(s) | 01 /
LORENZ, Douglas Alan Bend, 97701 / US | 02 /
KONAGURTHU, Sanjay Bend, 97701 / US | 03 /
WALD, Randy J. Bend, 97701 / US | 04 /
EVERETT, Jason A. Bend, 97701 / US | 05 /
MATZ, Sheila New York, 10017 / US | 06 /
TAKAISHI, Yuuki Tokyo, 103-8411 / JP | 07 /
SAKAI, Toshiro Tokyo, 103-8411 / JP | 08 /
IRIE, Ryousuke Tokyo, 103-8411 / JP | 09 /
OBA, Shinsuke Tokyo, 103-8411 / JP | 10 /
TOYOTA, Hiroyasu Tokyo, 103-8411 / JP | 11 /
NISHIMURA, Koji Tokyo, 103-8411 / JP | 12 /
KANBAYASHI, Atsushi Tokyo, 103-8411 / JP | [2023/17] | Mandataire(s) | Wilson, Justin Scott Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [2023/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22197255.7 | 11.09.2013 | [2023/17] | Numéro de priorité, date | US201261699351P | 11.09.2012 Format original publié: US 201261699351 P | [2023/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4169908 | Date: | 26.04.2023 | Langue: | EN | [2023/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.2023 | Classification | IPC: | C07D233/86, A61K31/4166, A61P35/00, A61K9/14, A61K9/20, A61K9/16, A61P13/08, A61P15/00, A61P15/08, A61P15/14, A61P43/00 | [2023/17] | CPC: |
A61K9/1635 (EP,IL);
A61K31/4164 (EA,IL,US);
A61K9/2054 (EP,IL,US);
A61K31/4166 (EP,IL,US);
A61K47/32 (IL,US);
A61K47/38 (IL,US);
A61K9/10 (IL,US);
A61K9/146 (EP);
A61K9/16 (IL,US);
A61K9/1652 (EP,IL,US);
A61K9/2027 (EP);
A61K9/2095 (EP,IL,US);
A61P13/08 (EP,IL);
A61P15/00 (EP,IL);
A61P15/08 (EP,IL);
A61P15/14 (EP,IL);
A61P35/00 (EP,EA,IL);
A61P43/00 (EP,IL);
C07D233/86 (EP,EA,IL,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ENZALUTAMIDFORMULIERUNGEN | [2023/17] | Anglais: | FORMULATIONS OF ENZALUTAMIDE | [2023/17] | Français: | FORMULATIONS D'ENZALUTAMIDE | [2023/17] | Procédure dexamen | 27.10.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/13] | 17.11.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/13] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP13766437.1 / EP2895463 | EP20177837.0 / EP3725778 | EP21190086.5 / EP3971167 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23205739.8 / EP4324527 | EP24198653.8 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO03063821 (PFIZER PROD INC [US], et al); | [A]US2007004753 (SAWYERS CHARLES L [US], et al); | par le demandeur | US2002009494 | US2002031547 | US7709517 |